Renseignements sur Forbiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Forbiz AG
- Forbiz AG est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Uitikon Waldegg.
- L’entreprise a été fondée en 29.10.2018 et a 4 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 01.05.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-144.039.309.
- Beraro AG, C-Mine AG, Freestart AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.10.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uitikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.046.603-9
IDE/TVA
CHE-144.039.309
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Immobilienverwaltungen, Treuhand und Unternehmensberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Forbiz Verwaltungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Forbiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005735257, Registre du commerce Zurich, (20)
Forbiz AG, in Uitikon, CHE-144.039.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Flurin, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmitt, Severin, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Peter, von Oberwil-Lieli, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Longo, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Longo, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005283421, Registre du commerce Zurich, (20)
Forbiz AG, in Uitikon, CHE-144.039.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939177).
Domizil neu:
Bergstrasse 2, 8142 Uitikon Waldegg.
Numéro de publication: HR02-1004939177, Registre du commerce Zurich, (20)
Forbiz AG, in Uitikon, CHE-144.039.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Peter, von Oberwil-Lieli, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmitt, Lukas Andrin, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.