Renseignements sur Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà
- Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Coldrerio.
- L’organisation a été fondée en 03.12.1990 et a 4 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 20.09.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.604.883.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Coldrerio
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-524.7.004.952-3
IDE/TVA
CHE-109.604.883
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine)
Premiare o aiutare giovani, indigenti o anziani del Comune di Coldrerio.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Studio Gabriele Cavadini SA | Morbio Inferiore | 20.09.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
P & C CONSULT SA | Bioggio | 15.02.2018 | 19.09.2024 | |
Fidea SA in liquidazione | Chiasso | 22.05.2014 | 14.02.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondazione Croci-Solcà Ing. Giuseppe
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006134683, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà, in Coldrerio, CHE-109.604.883, fondazione (Nr. FUSC 144 del 26.07.2024, Pubbl. 1006095155).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
P & C CONSULT SA (CHE-101.794.461), in Bioggio, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Studio Gabriele Cavadini SA (CHE-340.814.602), in Morbio Inferiore, ufficio di revisione.
Numéro de publication: HR02-1006095155, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà, in Coldrerio, CHE-109.604.883, fondazione (Nr. FUSC 220 del 13.11.2023, Pubbl. 1005883390).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Brenni, Pietro, da Mendrisio, in Coldrerio, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Solcà Audrino, Tatiana Maria, da Coldrerio, in Coldrerio, presidente, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1005883390, Registre du commerce Tessin
Fondazione Ing. Giuseppe Croci-Solcà, in Coldrerio, CHE-109.604.883, fondazione (Nr. FUSC 217 del 08.11.2021, Pubbl. 1005329082).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bianchi, Alain, da Coldrerio, in Coldrerio, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Brenni, Pietro, da Mendrisio, in Coldrerio, presidente, con firma collettiva a due.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.