Adresse
Quai de la Thièle 16
1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements sur Fondation Simonin Foyer de la Thièle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Simonin Foyer de la Thièle
- Fondation Simonin Foyer de la Thièle est une Fondation basée à Yverdon-les-Bains. Fondation Simonin Foyer de la Thièle appartient au secteur «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires» et est actuellement actif.
- L’organisation a été fondée en 14.04.1998 et a 9 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 02.07.2024.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Fondation Simonin Foyer de la Thièle.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Philippe Simonin,
Jacqueline Serex Ibrahim,
Bruno Gravier,
Jean-Claude Ruchet,
Rachel Rytz
les plus récents personnes habilitée à signer
Philippe Simonin,
Jacqueline Serex Ibrahim,
Bruno Gravier,
Jean-Claude Ruchet,
Pedro Morales
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.04.1998
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.129.860-3
IDE/TVA
CHE-108.015.738
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Hébergement, soutien et accompagnement des personnes présentant des difficultés sociales et psycologiques.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 09.05.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Simonin Foyer de la Thièle
Numéro de publication: HR02-1006073395, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Simonin Foyer de la Thièle, à Yverdon-les-Bains, CHE-108.015.738 (FOSC du 27.12.2019, p. 0/1004794242). Sotgia Josto et Vauthey Joëlle ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Serex Ibrahim Jacqueline est nommée présidente. Simonin François est nommé vice-président. Ruchet Jean-Claude n'est plus président. Gravier Bruno, de Lausanne, à Yverdon-les-Bains, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Morales Pedro, de Le Locle, à Cortaillod, directeur.
Numéro de publication: HR02-1004794242, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Simonin Foyer de la Thièle, à Yverdon-les-Bains, CHE-108.015.738 (FOSC du 28.07.2017, p. 0/3672147).
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, toutefois avec le président:
Rytz Rachel, d'Anniviers, à Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: 3672147, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Simonin Foyer de la Thièle, à Yverdon-les-Bains, CHE-108.015.738 (FOSC du 10.07.2014, p. 0/1606303). Ruchet Jean-Claude continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, toutefois avec le président:
Simonin François, de Rances, à Yverdon-les-Bains.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.