Adresse
Chemin des Bulesses 139
1814 La Tour-de-Peilz
Renseignements sur Fondation Shanti Suisse (FSS)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Shanti Suisse (FSS)
- Fondation Shanti Suisse (FSS) a son siège social à La Tour-de-Peilz et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Autres activités sociales».
- L’organisation a été fondée le 30.10.1995.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 26.05.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-110.398.992.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Loïc Viret,
Isabelle Oppikofer-Oberson,
Christiane Oppikofer
les plus récents personnes habilitée à signer
Loïc Viret,
Isabelle Oppikofer-Oberson,
Christiane Oppikofer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.10.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
La Tour-de-Peilz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.020.655-1
IDE/TVA
CHE-110.398.992
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Sponsoriser des enfants de familles nombreuses et démunies vivant dans des conditions insupportables; permettre à ces enfants de familles extrêmement pauvres d'aller à l'école et de faire un apprentissage ou des études; collecter des fonds pour apporter des soins médicaux aux personnes dépourvues dans des quartiers pauvres de Bangalore et environs; soutenir financièrement la construction d'établissements pour les enfants; la fondation peut soutenir tout autre projet ayant trait au domaine de l'enfance et de l'adolescence en Inde.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Vincent Epiney Sàrl | Sierre | 18.12.2020 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CRC Révision SA | Bussigny | 02.07.2018 | 17.12.2020 | |
CRC Cabinet de Révision & Conseil SA, succursale de Lausanne | Lausanne | 29.10.2014 | 01.07.2018 | |
MA. Fiducia SA | Echallens | 10.06.2008 | 28.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Shanti-enfants des Indes
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Shanti Suisse (FSS)
Numéro de publication: HR02-1005193189, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Shanti Suisse (FSS), à La Tour-de-Peilz, CHE-110.398.992 (FOSC du 18.12.2020, p. 0/1005052497). Lauper Britt n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Viret Loïc, de Jorat-Menthue, à Sion, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005052497, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Shanti-enfants des Indes, à Lausanne, CHE-110.398.992 (FOSC du 29.04.2019, p. 0/1004619277). CRC Révision SA (CHE-488.958.068) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Vincent Epiney Sàrl (CHE-187.681.885), à Sierre.
Numéro de publication: HR02-1005044681, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Shanti-enfants des Indes, à Lausanne, CHE-110.398.992 (FOSC du 29.04.2019, p. 0/1004619277). Acte de fondation modifié le 29 octobre 2020.
Nouveau nom:
Fondation Shanti Suisse (FSS). Siège transféré à La Tour-de-Peilz.
Nouvelle adresse:
Chemin des Bulesses 139, 1814 La Tour-de-Peilz.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.