Adresse
c/o Dir. de l'aménagem., de l'environnem. et des constr., chancellerie
Rue des Chanoines 17
1700 Fribourg
Renseignements sur Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas
- Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas a son siège social à Fribourg et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas est composée de 7 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 05.02.1983.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.05.2019.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-109.619.181.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Gilles Hugues Gay-Crosier,
Jean-Jacques Martin,
Dr. Andrea Maria Burgener Woeffray,
Charles-Henri Lang,
Bruno Nicolas Meinrad Marie de Weck
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1983
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.170.245-0
IDE/TVA
CHE-109.619.181
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Contribuer financièrement à la conservation et à l'entretien du bâtiment de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg et du mobilier qui s'y trouve. La fondation ne poursuit par de but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Etienne HAMOIR | Fribourg | 22.05.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Peiry Paul | Fribourg | 04.03.2013 | 21.05.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas
Numéro de publication: HR02-1004635761, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, CHE-109.619.181 (FOSC du 18.05.2018, p. 0/4237079).
Personne inscrite modifiée:
Sacerdoti Alexandre, membre du conseil de fondation trésorier, signature collective à deux, maintenant originaire de Fribourg. Peiry Paul (CHE-114.949.968) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Etienne HAMOIR (CHE-483.874.955), à Fribourg.
Numéro de publication: 4237079, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, CHE-109.619.181 (FOSC du 05.07.2016, p. 0/2932609).
Personnes radiées:
Chardonnens Alain, membre du conseil de fondation, sans signature;
Ducarroz Clause Alphonse, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Gay-Crosier Gilles Hugues, de Martigny, à Fribourg, membre du conseil de fondation, sans signature;
Martin Jean-Jacques, de Belmont-sur-Yverdon, à Fribourg, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: 2932609, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, CHE-109.619.181 (FOSC du 04.04.2016, p. 0/2756857). De Bourgknecht Jean Robert Louis Edouard n'est plus membre du conseil de fondation. Burgener Woeffray Andrea Maria, de Visp, à Fribourg, est nommée membre du conseil de fondation, sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.