Adresse
c/o Irina du Bois de Dunilac
Chemin Jean-Pavillard 22
1009 Pully
Renseignements sur Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent
- Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Pully.
- La direction de l’organisation Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent est composée de 6 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.11.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christiane Kühne-Nack,
Katrin Christa Milzow,
Roger François Philippe de Weck,
Irina du Bois de Dunilac,
Philippe Burrin
les plus récents personnes habilitée à signer
Christiane Kühne-Nack,
Katrin Christa Milzow,
Roger François Philippe de Weck,
Irina du Bois de Dunilac,
Philippe Burrin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.2008
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Pully
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.053.613-1
IDE/TVA
CHE-114.291.689
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
De susciter et de soutenir par tous les moyens des recherches sur l'histoire du temps présent, y compris européenne, et de mettre à disposition des étudiants et des chercheurs, des livres, revues et documents nécessaires à leurs recherches.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 16.11.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières en liquidation | Lausanne | 13.05.2008 | 15.11.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent
Numéro de publication: HR02-1005023743, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent, à Pully, CHE-114.291.689 (FOSC du 12.03.2020, p. 0/1004851318). Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières (CH-550-0065827-3) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1004851318, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent, à Pully, CHE-114.291.689 (FOSC du 30.01.2019, p. 0/1004554724). Pidoux Philippe n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouveaux membres du conseil de fondation avec signature collective à deux avec la présidente:
Kuehne Christiane, de Pfäfers, à Morges, vice-présidente, de Weck Roger, de Fribourg, à Zurich, et Milzow Katrin, de Genève, à Berne.
Numéro de publication: HR02-1004554724, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent, à Pully, CHE-114.291.689 (FOSC du 10.11.2016, p. 0/3155465).
Nouvelle autorité de surveillance:
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.