Renseignements sur Fondation Montessori Veveyse
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Montessori Veveyse
- Fondation Montessori Veveyse a son siège social à Les Paccots, est actif et est active dans le domaine «Exploitation delles ecoles primaires».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.01.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-219.038.425.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Olivier Christophe Paccaud,
Carole Aline Paccaud-Vincent,
François Alain Paccaud
les plus récents personnes habilitée à signer
Olivier Christophe Paccaud,
Carole Aline Paccaud-Vincent,
François Alain Paccaud
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.2012
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Châtel-Saint-Denis
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.550.072-0
IDE/TVA
CHE-219.038.425
Secteur
Exploitation delles ecoles primaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Offrir un enseignement dont les principes pédagogiques placent l'enfant au centre des apprentissages, en lui permettant de développer ses connaissances, en lui donnant accès grâce à sa propre action sur l'environnement à sa responsabilité liée à ses prises de conscience, dans le dessein de favoriser son autonomie et son indépendance. Les principes d'enseignement trouvent leur racine dans la méthode Maria Montessori et son association internationale (AMI) ainsi que son association suisse (AMS) dont la fondation est membre, ainsi qu'au besoin de s'approprier et d'intégrer différentes techniques pédagogiques. De favoriser l'intégration d'enfants en difficulté en leur permettant un enseignement adapté à leurs aptitudes par un encadrement approprié (spécialiste formé en pédagogie curative), (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hervest Fiduciaire SA, succursale de Châtel-St-Denis | Châtel-Saint-Denis | 26.04.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 13.09.2012 | 20.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Montessori Veveyse
Numéro de publication: HR02-1005943899, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation Montessori Veveyse, à Châtel-Saint-Denis, CHE-219.038.425 (FOSC du 26.04.2021, p. 0/1005159438).
Nouvelle personne inscrite:
Paccaud Olivier Christophe, de Prévonloup, à Montreux, membre du conseil de fondation, trésorier, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005159438, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation Montessori Veveyse, à Châtel-Saint-Denis, CHE-219.038.425 (FOSC du 21.12.2020, p. 0/1005053368).
Personne radiée:
Paccaud Laurent Philippe Olivier, membre du conseil de fondation, signature individuelle.
Personnes inscrites modifiées:
Paccaud François Alain, membre du conseil de fondation, président, maintenant à Châtel-Saint-Denis;
Paccaud-Vincent Carole Aline, membre du conseil de fondaiton, secrétaire trésorière, maintenant à Châtel-Saint-Denis, membre du conseil de fondation, vice-présidente.
Nouvel personne inscrite:
Hervest Fiduciaire SA, succursale de Châtel-St-Denis (CHE-379.797.469), à Châtel-Saint-Denis, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005053368, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation Montessori Veveyse, à Châtel-Saint-Denis, CHE-219.038.425 (FOSC du 31.07.2020, p. 0/1004949327).
Personne radiée:
BDO SA (CHE-320.207.362), à Villars-sur-Glâne, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.