Adresse
Route de l'Eglise 27
1523 Granges-près-Marnand
Renseignements sur Fondation Les Noisetiers
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Les Noisetiers
- Fondation Les Noisetiers est une Fondation basée à Granges-près-Marnand. Fondation Les Noisetiers appartient au secteur «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires» et est actuellement actif.
- La direction de l’organisation Fondation Les Noisetiers est composée de 8 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 15.03.2019.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 10.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation Fondation Les Noisetiers est inscrite sous l’IDI CHE-265.956.850.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Anne-France Mayor Pleines,
Claudia Léchaire,
Eric Maire,
Philippe Gander,
Stéphane Maillard
les plus récents personnes habilitée à signer
Anne-France Mayor Pleines,
Claudia Léchaire,
Eric Maire,
Philippe Gander,
Stéphane Maillard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.03.2019
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Valbroye
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.184.192-2
IDE/TVA
CHE-265.956.850
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but la construction et l'exploitation d'établissements médico-sociaux (notamment EMS et EPSM) et de toutes autres résidences protégées à caractère social, dans la région de la Broye (pour but complet cf. acte de fondation).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Fidaceb SA | Yverdon-les-Bains | 20.03.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Les Noisetiers
Numéro de publication: HR02-1006126411, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Les Noisetiers, à Valbroye, CHE-265.956.850 (FOSC du 04.10.2023, p. 0/1005852511). Pont Eric, Robert Jean-Paul, Vermot-Gaud Nathalie et Viret Isabelle ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Gander Philippe, de Saanen, à Lucens, avec signature collective à deux, avec le président, Léchaire Claudia, de Lovatens, à Valbroye, avec signature collective à deux, avec le président, Maire Eric, des Les Ponts-de-Martel, à Valbroye, avec signature collective à deux, avec le président, et Mayor Pleines Anne-France, de Ballens, à Lucens, avec signature collective à deux, avec le président, sont membres du conseil de fondation.
Numéro de publication: HR02-1005852511, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Les Noisetiers, à Valbroye, CHE-265.956.850 (FOSC du 10.09.2021, p. 0/1005289200). La signature de Corboz Stéphane est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005289200, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Les Noisetiers, à Valbroye, CHE-265.956.850 (FOSC du 28.09.2020, p. 0/1004987422). Pavid Dominique n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Viret Isabelle, de Jorat-Menthue, à Payerne, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux avec le président. Signature collective à deux est conférée à Corboz Stéphane, de et à Bulle, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.