Adresse
c/o Pierre Jean Elzear Latécoère
Chemin des Pêcheurs 27
1166 Perroy
Renseignements sur Fondation Latécoère
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Latécoère
- Fondation Latécoère a son siège social à Perroy, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Fondation Latécoère est composée de 21 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 29.05.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Fondation Latécoère.
Direction (21)
les plus récents membres du conseil de fondation
Cosme de Cosnac,
Laetitia Firmenich,
Matteo Giorla,
Pierre Jean Elzear Latécoère,
Marie Vincente Latécoère Desalbres
les plus récents personnes habilitée à signer
Cosme de Cosnac,
Pierre Jean Elzear Latécoère,
Marie Vincente Latécoère Desalbres,
Patrick Alexandre Chollet,
Pascal Chappeland
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.10.2004
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Perroy
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.041.956-6
IDE/TVA
CHE-112.033.656
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but de préserver et de promouvoir l'esprit des lignes Latécoère et Aéropostale, en encourageant les actions soutenant le souvenir et l'oeuvre de la Ligne, en favorisant les institutions scolaires, universitaires ou aéronautiques souhaitant prendre le nom de Latécoère, en soutenant l'association culturelle Pierre-Georges Latécoère ou encore en organisant des expositions relatives au monde de l'aviation, afin de perpétuer l'esprit d'entreprise, le courage et le dépassement de soi dont ont été animés les pionniers des lignes Latécoère et Aéropostale, tels que Jean Mermoz, Antoine de St-Exupéry, Henri Guillaumet et de tous ceux qui ont participé à cette aventure. Dans le même état d'esprit, la fondation sous la dénomination 'Latécoère Explorer' organise des actions, évènements, présentations ou expositions en vue de soutenir des projets innovants d'explorateurs sur et sous la surface terrestre, sous l'eau, dans l'air et l'espace y compris hors du monde de l'aviation (pour but complet cf. acte de fondation).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ACF FIDUCIAIRE SA | Genève | 13.10.2015 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lucimo SA | Genève | 24.03.2010 | 12.10.2015 | |
Fiduciaire Belle-Source Sàrl | Lausanne | 22.01.2009 | 23.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Latécoère Foundation
- Fondation Pierre-Georges Latécoère
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Latécoère
Numéro de publication: HR02-1006042954, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Latécoère, à Perroy, CHE-112.033.656 (FOSC du 07.03.2023, p. 0/1005695036). L'autre adresse Quai Gustave-Ador 38, c/o Benoît Dayer, 1207 Genève, est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005695036, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Pierre-Georges Latécoère, à Perroy, CHE-112.033.656 (FOSC du 06.08.2021, p. 0/1005266339). Acte de fondation modifié le 20.01.2023.
Nouveau nom:
Fondation Latécoère (Latécoère Foundation). Chappuis Philippe, dont la signature est radiée, Berardi Hervé et Michelland Frédéric, inscrits sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Chappeland Pascal, Chollet Patrick, Desalbres Bernadette, Desalbres Rémi et Latécoère Marie-Vincente continuent à signer collectivement à deux, désormais avec le président. de Cosnac Cosme, de France, à Londres (Royaume-Uni), trésorier, avec signature collective à deux, avec le président, Firmenich Laetitia, de Genève, à Londres (Royaume-Uni), sans signature, et Giorla Matteo, de Anniviers, à Sierre, sans signature sont membres du conseil de fondation.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.