Renseignements sur Fondation L'Arche des Enfants
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation L'Arche des Enfants
- Fondation L'Arche des Enfants avec son siège à Yverdon-les-Bains est actif. Fondation L'Arche des Enfants est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 8 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 30.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-110.068.419.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: BEW-Photovoltaic Sàrl, Chardmoz Immobilier Sàrl, Goy Informatique.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Jean-Luc Thérisod,
Yann Collomb,
Christiane Chevalley,
Jotham Viladoms,
Jean-Claude Ruchet
les plus récents personnes habilitée à signer
Christiane Chevalley,
Jotham Viladoms,
Sara Paris,
Jean Luc Wulliamoz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.05.2003
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.034.308-8
IDE/TVA
CHE-110.068.419
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Soutien financier à l'association 'L'Arche de Noé', à Yverdon-les-Bains; soutien aux églises et communautés chrétiennes dans leur vocation d'évangélisation des enfants.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PB Révision contrôle de gestion SA | Yverdon-les-Bains | 25.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation L'Arche des Enfants
Numéro de publication: HR02-1006118683, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation L'Arche des Enfants, à Yverdon-les-Bains, CHE-110.068.419 (FOSC du 22.07.2019, p. 0/1004681426). Grand Hélène, inscrite sans signature, n'est plus membre du conseil du fondation. Collomb Yann, de Bretonnières, à Grandson, sans signature, et Therisod Jean-Luc, de Yverdon-les-Bains, à Belmont-sur-Yverdon, sans signature, sont membres du conseil de fondation.
Numéro de publication: HR02-1004681426, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation L'Arche des Enfants, à Yverdon-les-Bains, CHE-110.068.419 (FOSC du 13.07.2017, p. 0/3643483).
Nouvelle adresse:
Rue d'Orbe 16, 1400 Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: 3643483, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation L'Arche des Enfants, à Yverdon-les-Bains, CHE-110.068.419 (FOSC du 19.11.2015, p. 0/2491859). Buffat Alexandre, dont la signature est radiée, et Saugy Nathalie, inscrite sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Chevalley Christiane, qui n'est plus trésorière, est nommée secrétaire et continue à signer collectivement à deux avec le président. Paris Sara, laquelle n'est plus secrétaire, reste membre du conseil de fondation et continue à signer collectivement à deux avec le président.
Nouveaux membres du conseil de fondation:
Viladoms Jotham, de Lignerolle, à Bercher, trésorier avec signature collective avec le président, et Ruchet Jean-Claude, d'Ollon, à Yverdon-les-Bains, sans signature. Wulliamoz Jean-Luc continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.