Adresse
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 22
1700 Fribourg
Renseignements sur Fondation INTERVALLE
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation INTERVALLE
- Fondation INTERVALLE de Fribourg est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- L’organisation a été fondée le 24.01.2001.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.07.2024.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Fondation INTERVALLE.
Direction (13)
les plus récents membres du conseil de fondation
Charlotte Sixtine Xenia Rey,
Dominique Michel Zamofing,
Grégoire André Kubski,
Marie Rey Benoît,
Lucile Macheret
les plus récents personnes habilitée à signer
Charlotte Sixtine Xenia Rey,
Dominique Michel Zamofing,
Grégoire André Kubski,
Marie Rey Benoît,
Lucile Macheret
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.01.2001
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.1.001.013-6
IDE/TVA
CHE-109.443.545
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Organisation de mesures visant la formation professionnelle et le développement personnel. Elle a notamment pour objet la mise sur pieds de semestres de motivation pour la jeunesse en phase de recherche d'emploi. Elle exécute à cet effet une mission qui relève de l'éducation, de l'instruction et de la prévoyance sociale.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision S.A., succursale de Gibloux | Gibloux | 12.01.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NBA Audit S.A. | Villars-sur-Glâne | 14.11.2008 | 11.01.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation INTERVALLE
Numéro de publication: HR02-1006090364, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation INTERVALLE, à Fribourg, CHE-109.443.545 (FOSC du 23.11.2023, p. 0/1005892084).
Personne radiée:
Lauber Florian Patrik, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Kubski Grégoire André, de Siviriez, à Fribourg, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Rey Benoît Marie, de et à Fribourg, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Rey Charlotte Sixtine Xenia, de Massonnens, à Grolley, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Zamofing Dominique Michel, d'Alterswil, à Hauterive FR, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005892084, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation INTERVALLE, à Fribourg, CHE-109.443.545 (FOSC du 25.09.2023, p. 0/1005844691).
Personne inscrite modifiée:
Macheret Lucile, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, maintenant membre du conseil de fondation, vice-présidente, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005844691, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation INTERVALLE, à Fribourg, CHE-109.443.545 (FOSC du 05.07.2023, p. 0/1005787164).
Personnes inscrites modifiées:
Bugnon Mario, membre du conseil de fondation, directeur, signature collective à deux, maintenant de Montagny FR (fusion de commune), à Ferpicloz, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Macheret Lucile, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, maintenant à Gibloux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.