Adresse
c/o Gross & Associés
Avenue des Mousquines 20
1005 Lausanne
Renseignements sur Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev
- Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev à Lausanne est une Fondation du domaine «Exploiter des logements de vacances». Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev est actif.
- La direction se compose de 7 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 01.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-104.032.318.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Grégoire Ecuyer,
Sylvain Besson,
Jean Moïse Rochat,
Steve Siebenthal,
Marco Leutwiler
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean Moïse Rochat,
Steve Siebenthal,
Marco Leutwiler,
Ariane Cornaz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.1982
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.049.832-2
IDE/TVA
CHE-104.032.318
Secteur
Exploiter des logements de vacances
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Mise à disposition, en particulier aux éclaireurs vaudois et en général à des groupements de jeunesse, de locaux, terrains et centres d'animation pour la formation des cadres et l'organisation de camps de vacances.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | 17.05.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev
Numéro de publication: HR02-1006071952, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev, à Lausanne, CHE-104.032.318 (FOSC du 11.07.2022, p. 0/1005517938). Chabloz Eric et Bühlmann Barbara ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Rochat Jean Moïse, de Le Lieu, à La Tour-de-Peilz, avec signature collective à deux, pas avec Leutwiler Marco ou Cornaz Ariane, Besson Sylvain, de Bullet, à La Sarraz, sans signature, et Ecuyer Grégoire, de Genève, à Ecublens (VD), sans signature sont membres du conseil de fondation.
Numéro de publication: HR02-1005517938, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev, à Lausanne, CHE-104.032.318 (FOSC du 17.05.2022, p. 0/1005475826). L'autorité de surveillance a révoqué la dispense d'organe de révision octroyée à la Fondation par décision du 19.05.2022.
Numéro de publication: HR02-1005475826, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation immobilière des éclaireurs vaudois, Fidev, à Lausanne, CHE-104.032.318 (FOSC du 16.03.2021, p. 0/1005125342).
Nouvel organe de révision:
BfB Fidam révision SA (CHE-106.054.851), à Renens (VD).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.