Adresse
c/o Jean-Jacques de Luze
Place Charles-Dufour 1
1110 Morges
Renseignements sur FONDATION GUY de POURTALES
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FONDATION GUY de POURTALES
- FONDATION GUY de POURTALES avec son siège à Morges est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». FONDATION GUY de POURTALES est actif.
- FONDATION GUY de POURTALES a 8 personnes à la direction.
- Le 10.02.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- FONDATION GUY de POURTALES est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-101.907.185.
- Entreprises avec la même adresse: ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl, Charrière et Fils S.A., Gérances de Luze S.A..
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christophe Imperiali,
Maud Dubois Cosandier,
Daniele Maggetti,
Thierry Bertrand de Pourtalès,
Dr. Jean-Jacques de Luze
les plus récents personnes habilitée à signer
Christophe Imperiali,
Maud Dubois Cosandier,
Daniele Maggetti,
Thierry Bertrand de Pourtalès,
Dr. Jean-Jacques de Luze
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.09.1984
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.170.724-7
IDE/TVA
CHE-101.907.185
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Faire connaître l'oeuvre, les écrits et la personnalité de Guy de Pourtalès et assurer la conservation de ses manuscrits, de ses archives et de sa bibliothèque; réunir les oeuvres, publiées ou non, de l'auteur; mise à disposition de la documentation à des chercheurs etc.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Guy de Pourtalès
- Fondation de Pourtalès Guy
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FONDATION GUY de POURTALES
Numéro de publication: HR02-1005402783, Registre du commerce Vaud, (550)
FONDATION GUY de POURTALES, à Morges, CHE-101.907.185 (FOSC du 21.01.2022, p. 0/1005387106). Terrier Philippe n'est plus membre du conseil;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005387106, Registre du commerce Vaud, (550)
FONDATION GUY de POURTALES, à Morges, CHE-101.907.185 (FOSC du 22.03.2019, p. 0/1004594211). Jakubec-Vodoz Doris, Kleiber Charles, dont la signature est radiée, et Pétermann Stéphane, sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Dubois-dit-Cosandier Maud, de Le Locle, à Milvignes, avec signature collective à deux, et Imperiali Christophe, de Thônex, à Lausanne, avec signature collective à deux sont membres du conseil de fondation.
Numéro de publication: HR02-1004594211, Registre du commerce Vaud, (550)
FONDATION GUY de POURTALES, à Morges, CHE-101.907.185 (FOSC du 01.02.2016, p. 0/2631763).
Nouveau membre du conseil de fondation sans signature:
Pétermann Stéphane, d'Agiez, à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.