Adresse
c/o Musée Régional d'Histoire et d'Artisanat
Grande Rue 14
2112 Môtiers NE
D'autres adresses
Renseignements sur Fondation Gilbert André Girardier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Gilbert André Girardier
- Fondation Gilbert André Girardier a son siège social à Môtiers NE et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation des bibliothèques et musées».
- Fondation Gilbert André Girardier a 7 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 16.12.2021.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.165.502.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Didier Marcel Strauss,
Eric Hervé Sivignon,
Claude-Alain Kleiner,
Sandrine Stéphanie Girardier,
Dr. Viviane Jacqueline Girardier
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Viviane Jacqueline Girardier,
Jean-Patrice Théophile Jules Hofner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Val-de-Travers
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.009.357-9
IDE/TVA
CHE-110.165.502
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquérir de 'SANTAX A.G.' pour le prix de 360'000 CHF la parcelle 1208 du cadastre de Môtiers - aussi appelée Clos Grand-Jaques - au coeur du vieux bourg de Môtiers, pour en sauvegarder le caractère historique d'espace vert, inconstructible et ceci pour une durée illimitée selon le voeu du fondateur Gilbert André Girardier; créer, sur ledit espace vert, voulu inconstructible, sous la dénomination de 'PARC GIRARDIER', un parc d'agrément dans le but d'en faire bénéficier: la population pour une utilisation publique, les institutions culturelles et autres organisations pour promouvoir les arts par des manifestations sur le site, la commune de Val-de-Travers (avec un droit de priorité pour les associations de l'ancienne commune de Môtiers) et le Musée Régional d'Histoire et d'Artisanat à Môtiers pour des activités compatibles avec le lieu et la fondation, elle-même; pourvoir à l'entretien du PARC GIRARDIER; décerner périodiquement, si possible annuellement ou biennalement, un 'PRIX FONDATION GILBERT ANDRE GIRARDIER JEUNESSE ET ENVIRONNEMENT' (pour but complet, cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire C. Lebet | Val-de-Travers | 29.12.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prefera Treuhand AG | Sargans | <2004 | 28.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Girardier Gilbert André
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Gilbert André Girardier
Numéro de publication: HR02-1005359464, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fondation Gilbert André Girardier, à Val-de-Travers, CHE-110.165.502 (FOSC du 14.11.2019, p. 0/1004759826). Bühlmann Louison et Mermet Christian ne sont plus membres du conseil de fondation. Sivignon Eric Hervé, de France, et Strauss Didier Marcel, de Oberstocken, tous deux à Val-de-Travers, sont membres du conseil de fondation;
ils n'exercent pas la signature sociale. L'autre adresse à Haldenstrasse 3, c/o Dr. Viviane Jacqueline Girardier, 9436 Balgach, est radiée.
Autre adresse:
Oberwingertstrasse 6, c/o Dr. Viviane Jacqueline Girardier, 9436 Balgach.
Numéro de publication: HR02-1004759826, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fondation Gilbert André Girardier, à Val-de-Travers, CHE-110.165.502 (FOSC du 09.01.2018, p. 0/3976943). Vaucher Laurence, Blant Jean-Daniel et Desaulles Murielle ne sont plus membres du conseil de fondation;
les pouvoirs de la première sont radiés.
Conseil de fondation:
Girardier Viviane Jacqueline, présidente, Hofner Jean-Patrice, vice-président, Kleiner Claude-Alain, de Egliswil, à Val-de-Travers, secrétaire, Mermet Christian, Bühlmann Louison, de Egliswil, à Val-de-Travers, et Girardier Sandrine, de Neuchâtel, à Le Landeron. Signature individuelle de la présidente, ou signature collective à deux du vice-président ou du secrétaire du conseil de fondation;
les autres membres du conseil de fondation n'exercent pas la signature sociale.
Numéro de publication: 3976943, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fondation Gilbert André Girardier, à Val-de-Travers, CHE-110.165.502 (FOSC du 06.06.2016, p. 0/2872537).
Autre adresse:
Haldenstrasse 3, c/o Dr. Viviane Jacqueline Girardier, 9436 Balgach.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.