Renseignements sur Fondation Eben-Hézer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Eben-Hézer
- Fondation Eben-Hézer est active dans le secteur «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lausanne.
- Il y a 21 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.01.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation Fondation Eben-Hézer est inscrite sous l’IDI CHE-105.904.748.
Direction (21)
les plus récents membres du conseil de fondation
Tristan Marcel Jean Henri Gratier,
Olivier Favrod,
Franca Gris,
Sandra Laydu Molinari,
Pierre-Alain Cardinaux
les plus récents personnes habilitée à signer
Tristan Marcel Jean Henri Gratier,
Olivier Favrod,
Didier Kalbfuss,
Franca Gris,
Sandra Laydu Molinari
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.08.1936
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.070.112-4
IDE/TVA
CHE-105.904.748
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La Fondation poursuit deux missions, celle d'accompagnement des personnes en situation de handicap et celle d'accompagnement des personnes âgées, dans leur globalité, au travers de deux pôles distincts: Pôle Handicap et Pôle Grand Age. Elle peut acquérir, construire, louer ou gérer tous autres immeubles et logements et/ou développer tout autre service nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut également acquérir ou exploiter toutes institutions, notamment des établissements socio-éducatifs et/ou médico-sociaux contribuant à la réalisation du but. Praplan Dominique n'est plus membre du conseil de fondation.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 15.06.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Eben-Hézer
Numéro de publication: HR02-1005945658, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Eben-Hézer, à Lausanne, CHE-105.904.748 (FOSC du 15.11.2023, p. 0/1005885747). Gentil Patricia n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005885747, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Eben-Hézer, à Lausanne, CHE-105.904.748 (FOSC du 30.08.2023, p. 0/1005827075). La signature de Hochuli Olivia Liliane est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005827075, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Eben-Hézer, à Lausanne, CHE-105.904.748 (FOSC du 04.04.2023, p. 0/1005717087). Blanc Cédric n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Gratier Tristan est nommé vice-président. Favrod Olivier n'est plus vice-président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.