Adresse
c/o Monte Rosa SA
Avenue de Chillon 57
1820 Territet
Renseignements sur Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann
- Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann a son siège social à Territet et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- L’organisation a été fondée en 02.05.1959 et a 4 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 06.11.2018.
- L'IDI d'organisation est CHE-110.375.347.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1959
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Montreux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.167.830-5
IDE/TVA
CHE-110.375.347
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
De venir en aide au personnel de Monte Rosa SA, à savoir tant le corps enseignant que le personnel de maison et d'administration, ainsi qu'à ses proches, atteint par des événements tels que la vieillesse, la maladie, les accidents, l'invalidité ou la mort; de maintenir, de compléter ou d'améliorer les prestations assurées par le Fonds de prévoyance de la SSH auqel est affiliée Monte Rosa SA; d'entente avec Monte Rosa SA, et lorsque celle-ci met à disposition les moyens financiers correspondants, de gérer des réserves de contributions de Monte Rosa SA, dans les limites fixées par l'administration cantonale des impôts (pour but complet cf. acte de fondation). Nouvelle organisation: conseil de fondation de 3 membres au moins; organe de révision.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 06.09.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann
Numéro de publication: HR02-1004491755, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann, à Montreux, CHE-110.375.347 (FOSC du 29.07.2015, p. 0/2295789). Gademann Béatrice n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Le membre du conseil de fondation Rey Alexandra continue à signer collectivement à deux désormais sans restriction.
Numéro de publication: 2295789, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann, à Montreux, CHE-110.375.347 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Gademann Bernhard et Gademann Caroline continuent à signer collectivement à deux, toutefois désormais pas entre eux. Gademann Béatrice et Rey Alexandra continuent à signer collectivement à deux, toutefois désormais pas entre eux.
Numéro de publication: 5383644, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de l'Institut Monte Rosa Karl Gademann, à Montreux, CH-550-0167830-5, venir en aide au personnel de Monte Rosa SA (FOSC du 13.03.2009, p. 20/4925590). Fontana Brigitte n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouvelles membres du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Gademann Caroline, de Zurich, à Montreux, et Rey Alexandra, de Lens, à Martigny.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.