Adresse
c/o Etienne Rivier
Chaussée de la Guinguette 5
1800 Vevey
Renseignements sur Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey
- Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey a son siège social à Vevey et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey est composée de 9 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 27.11.2007.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 24.02.2021.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-113.949.084.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Yves Gerhard,
Etienne Rivier,
Edouard Fontannaz,
Fanny Pilet,
Nathalie Chaix
les plus récents personnes habilitée à signer
Yves Gerhard,
Etienne Rivier,
Edouard Fontannaz,
Fanny Pilet,
Nathalie Chaix
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.11.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Vevey
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.052.675-9
IDE/TVA
CHE-113.949.084
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Constitution d'une collection d'oeuvres d'art destinées à être présentées au public, sous forme de dépôt, dans les musées ou les salles d'exposition de son choix
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA | Vevey | 24.02.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Christophe Gross | Vevey | 03.12.2007 | 23.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey
Numéro de publication: HR02-1005109213, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey, à Vevey, CHE-113.949.084 (FOSC du 30.01.2019, p. 0/1004554712).
Nouvelle adresse:
Chaussée de la Guinguette 5, c/o Etienne Rivier, 1800 Vevey. Vogt Pierre n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Rivier Etienne, lequel n'est plus vice-président, est nommé président, et continue à signer collectivement à deux. Les membres du conseil de fondation Gerhard Yves, lequel est nommé vice-président, et de Palézieux dit Falconnet Edmond, inscrits sans signature, signent désormais collectivement à deux.
Nouveaux membres du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Chaix Nathalie, de Belmont-sur-Yverdon, à Vevey, Fontannaz Edouard, de Bex, à Montreux, et Pilet Fanny, de Vevey, à Bourg-en-Lavaux. Fiduciaire Jean-Christophe Gross n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA (CHE-183.175.637), à Vevey.
Numéro de publication: HR02-1004554712, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey, à Vevey, CHE-113.949.084 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle autorité de surveillance:
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
Numéro de publication: 4227646, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey, à Vevey, rue du Simplon 45, c/o Me Jean-Daniel Rumpf, CH-550-1052675-9. Nouvelle fondation.
Statuts:
20 novembre 2007.
But:
constitution d'une collection d'oeuvres d'art destinées à être présentées au public, sous forme de dépôt, dans les musées ou les salles d'exposition de son choix.
Conseil:
3 membres au moins qui sont Vogt Pierre, de Schüpfen, à Saint-Légier-La Chiésaz, président, Rivier Etienne, de Lausanne, à Vevey, vice-président, Margot François, de Sainte-Croix, à Vevey, secrétaire, Rumpf Jean-Daniel, de Bâle, à Saint-Légier-La Chiésaz, trésorier, tous les quatre avec signature collective à deux, de Palézieux dit Falconnet Edmond, de et à Vevey, et Gerhard Yves, de et à Lausanne, tous deux sans signature.
Réviseur:
Fiduciaire Jean-Christophe Gross, à Vevey.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.