Renseignements sur Fondation Compagnie Fabienne Berger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Compagnie Fabienne Berger
- Fondation Compagnie Fabienne Berger de Lausanne est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- La direction de l’organisation Fondation Compagnie Fabienne Berger qui a été fondée le 05.07.1988, se compose de 5 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.12.2020.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-106.035.983.
- À la même adresse comme Fondation Compagnie Fabienne Berger il sont inscrits 8 autres entreprises actives Cela comprend: ASEVA Sàrl, BYM Global SA, Céline Maquelin.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Sandra Cristina Gameiro Sabino,
Floriane Piguet Gargiulo,
Xavier Münger,
Marie-Dominique Cochard
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandra Cristina Gameiro Sabino,
Floriane Piguet Gargiulo,
Xavier Münger,
Marie-Dominique Cochard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.07.1988
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.168.410-6
IDE/TVA
CHE-106.035.983
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Création, production et diffusion de spectacles de la "Fondation Compagnie Fabienne Berger" en Suisse romande et ailleurs, administration de ses biens, rassemblement de fonds en vue de son maintien et de son développement.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ACYGEST REVISCO Sàrl | Servion | 07.12.2020 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jean-Jacques Reato, expert-réviseur agréé | Villeneuve (VD) | 25.01.2016 | 06.12.2020 | |
Sofidest Fiduciaire SA | Villeneuve (VD) | 29.06.2009 | 24.01.2016 | |
BFCompta.com - Mme Barbara Conus | Froideville | 03.12.2007 | 28.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Compagnie Fabienne Berger
Numéro de publication: HR02-1005041254, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Compagnie Fabienne Berger, à Lausanne, CHE-106.035.983 (FOSC du 21.06.2019, p. 0/1004657359). Jean-Jacques Reato, expert-réviseur agréé (CHE-107.403.658) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
ACYGEST REVISCO Sàrl (CHE-113.868.764), à Servion.
Numéro de publication: HR02-1004657359, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Compagnie Fabienne Berger, à Lausanne, CHE-106.035.983 (FOSC du 03.02.2016, p. 0/2637771). Berger Véronique n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Münger Xavier signe désormais collectivement à deux. Piguet Gargiulo Floriane et Cochard Marie-Dominique signent désormais collectivement à deux avec le président ou le vice-président.
Nouvelle membre du conseil de fondation avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président:
Gameiro Sabino Sandra, du Portugal, à Fribourg.
Numéro de publication: 2637771, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Compagnie Fabienne Berger, à Lausanne, CHE-106.035.983 (FOSC du 25.01.2016, p. 0/2617373). La signature de Berger Münger Fabienne est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.