Renseignements sur Fondation Commandant Baud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Commandant Baud
- Fondation Commandant Baud à Apples est une Fondation du domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires». Fondation Commandant Baud est actif.
- La direction de l’organisation Fondation Commandant Baud est composée de 18 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.03.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-103.384.878.
Direction (18)
les plus récents membres du conseil de fondation
Ruth Mueller,
Bernard Gilbert Perey,
Fabrice Gibaud,
Françoise Catherine Queiros,
Jean-Philippe Egger
Organe de gestion
Anne Christin Ganshof van der Meersch,
Nicole Mayor,
Dr. med. vet. Jean-Marie Surer,
Daniel Hofmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Anne Christin Ganshof van der Meersch,
Ruth Mueller,
Anick Chevalley,
François Delay,
Nicole Mayor
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.07.1987
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Hautemorges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.172.552-4
IDE/TVA
CHE-103.384.878
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour buts: d'offrir des prestations de soutien, à titre permanent ou temporaire, au maintien de la qualité de vie des personnes âgées et de leurs proches (sous le terme de soutien, il est notamment entendu des prestations de types hébergement, accueil, aide aux activités de la vie quotidienne, soins, socio-culturel, promotion de la santé et prévention), l'exploitation et la gestion d'établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public et entrant dans le cadre de de l'équipement gériatrique cantonal, de développer, créer et exploiter des structures d'accompagnement médico-social destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, de développer et de gérer des prestations en soutien des proches aidants, en collaboration avec le réseau médico-social.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 14.03.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- fondation commandant Baud
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Commandant Baud
Numéro de publication: HR02-1005992769, Registre du commerce Vaud, (550)
fondation commandant Baud, à Hautemorges, CHE-103.384.878 (FOSC du 29.02.2024, p. 0/1005974257).
Rectificatif:
l'inscription n° 7881 du 22.04.2021 (FOSC du 27.04.2021, p. 0/1005161620) est rectifiée en ce sens que le nom exact de Ghanshof van der Meersch Anne Christin est Ganshof van der Meersch Anne Christin.
Numéro de publication: HR02-1005974257, Registre du commerce Vaud, (550)
fondation commandant Baud, à Hautemorges, CHE-103.384.878 (FOSC du 18.09.2023, p. 0/1005840359). Hugli Philippe, dont la signature est radiée, Croisier Claude, Dubois Marc, Gatabin Roberta, Peyer Jobin Nicole et Rochat Anne Lise ne sont plus membres du conseil de fondation. Müller Ruth est nommée vice-présidente avec signature collective à deux. Ghanshof van der Meersch Anne Christin, qui n'est plus membre du conseil de fondation, est nommée membre du comité de direction avec signature collective à deux. Egger Jean-Philippe, de St. Ursen, à Yens, Gibaud Fabrice, de Hautemorges, à Clarmont, Perey Bernard Gilbert, de Vufflens-le-Château, à Denens, Queiros Françoise Catherine, de Genève, à Ballens, et Walpen Michel, de Goms, à Bière, sont membres du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1005840359, Registre du commerce Vaud, (550)
fondation commandant Baud, à Hautemorges, CHE-103.384.878 (FOSC du 27.10.2022, p. 0/1005592459). La signature de Kalbfuss Didier est radiée. Signature collective à deux est conférée à Chevalley Anick, de La Tour-de-Peilz, à Blonay - Saint-Légier, directrice.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.