Renseignements sur Fondation Cherpillod
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Cherpillod
- Fondation Cherpillod est active dans le secteur «Autres activités sociales» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Moudon.
- La direction de l’organisation Fondation Cherpillod est composée de 8 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 04.11.1950.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 23.12.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.755.516.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Coiffure Bruna Calbaizer Durães, Fondation pour la gestion du patrimoine immobilier Cherpillod, Gerolimatos immobilier.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Edouard Noverraz,
Philippe Pachoud,
Gaetan Aeby,
Carole Pico,
Felix Stürner
les plus récents personnes habilitée à signer
Edouard Noverraz,
Philippe Pachoud,
Gaetan Aeby,
Carole Pico,
Felix Stürner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.11.1950
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Moudon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.049.893-6
IDE/TVA
CHE-108.755.516
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation est active dans l'éducation spécialisée, l'accompagnement social et l'insertion professionnelle auprès d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes et de leurs familles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Staehli SA | Morrens (VD) | 23.12.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FidOffice SA | Etoy | 27.06.2007 | 22.12.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Hoirs de Cherpillod Emile
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Cherpillod
Numéro de publication: HR02-1005637868, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Cherpillod, à Moudon, CHE-108.755.516 (FOSC du 12.05.2021, p. 0/1005179789). FidOffice SA (CHE-106.762.244) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Staehli SA (CHE-308.565.916), à Morrens (VD).
Numéro de publication: HR02-1005179789, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Cherpillod, à Moudon, CHE-108.755.516 (FOSC du 24.02.2020, p. 0/1004837563). Luisier Brodard Christelle n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Noverraz Edouard, de Bourg-en-Lavaux, à Payerne, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, avec le/la président(e) ou le/la vice-président(e).
Numéro de publication: HR02-1004837563, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Cherpillod, à Moudon, CHE-108.755.516 (FOSC du 18.02.2020, p. 0/1004833174).
Complément:
l'inscription n° 3082 du 13.02.2020 (FOSC du 18.02.2020, p. 0/1004833174) est complétée en ce sens que Rapin Francis n'est plus membre du conseil de fondation et que sa signature est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.