Adresse
Rue du Grand-Pont 12, Hôtel de Ville
1950 Sion 2
Renseignements sur Fondation Château de Tourbillon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Château de Tourbillon
- Fondation Château de Tourbillon est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Sion 2.
- L’organisation a été fondée en 07.10.1999 et a 7 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.06.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-110.590.762.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Monique Albrecht,
Carole Emmanuelle Schmid,
Patrick Elsig,
Antoine du Fay de Lavallaz,
Philippe Venetz
les plus récents personnes habilitée à signer
Monique Albrecht,
Carole Emmanuelle Schmid,
Antoine du Fay de Lavallaz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.10.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.7.004.886-4
IDE/TVA
CHE-110.590.762
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Conservation, entretien et mise en valeur du Château de Tourbillon, de ses enceintes et de ses voies d'accès en raison de sa valeur historique.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | 19.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Château de Tourbillon
Numéro de publication: HR02-1005213539, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Château de Tourbillon, à Sion, CHE-110.590.762, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210643).
Nouvelle adresse:
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spörri, Philippe, de Wettingen, à Veyras, vice-président, avec signature collective à deux;
Varone, Philippe, de Sion, à Sion, membre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Albrecht, Monique, de Noble-Contrée, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Schmid, Carole, de Sion, à Grimisuat, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Elsig, Patrick, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numéro de publication: 4210643, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Château de Tourbillon, à Sion, CHE-110.590.762, fondation (No. FOSC 89 du 09.05.2017, Publ. 3511241).
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).
Numéro de publication: 3511241, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Château de Tourbillon, à Sion, CHE-110.590.762, fondation (No. FOSC 72 du 14.04.2014, Publ. 1451979).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Elsig, Charles-Alexandre, de Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Maurer, Marcel, de Sion, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Galletti, Olivier, de Vionnaz, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature;
Venetz, Philippe, de Stalden VS, à Sion, membre, sans droit de signature;
du Fay de Lavallaz, nom d'usage de Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, membre et président, avec signature collective à deux [précédemment: de Lavallaz, Antoine, membre sans droit de signature];
Varone, Philippe, de Sion, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.