Renseignements sur Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer
- Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer avec son siège à Sion est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer est actif.
- Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer a 8 personnes à la direction.
- Le 09.06.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-225.235.017.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Oscar Michel Georges Pralong,
Monique Sprenger,
Wahib Aladin,
Sophie Pitteloud,
Pascal Gustave Sierro
les plus récents personnes habilitée à signer
Oscar Michel Georges Pralong,
Monique Sprenger,
Wahib Aladin,
Sophie Pitteloud,
Pascal Gustave Sierro
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.2013
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.7.015.153-9
IDE/TVA
CHE-225.235.017
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Soutenir et aider financièrement des associations ou fondations privées, domiciliées et actives en Valais, qui travaillent dans le domaine de l'enfance et qui s'occupent d'enfants de manière directe (travail avec et pour des enfants) ou indirecte (travail pour la promotion, application et défense de leurs droits), notamment en développant les actions suivantes: soutien à des programmes déjà existants de ces entités, soutien à des projets à venir de ces entités, soutien à des activités de recherche, de publication, de formation, attribution d'un prix Alexandre et Ida Pralong-Dayer, décerné chaque 2 ans.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | 09.09.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer
Numéro de publication: HR02-1005765537, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer, à Sion, CHE-225.235.017, fondation (No. FOSC 71 du 14.04.2020, Publ. 1004870491).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pralong, Marie Célestine Gikta, de Hérémence, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: HR02-1004870491, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer, à Sion, CHE-225.235.017, fondation (No. FOSC 110 du 11.06.2019, Publ. 1004648449).
Nouvelle adresse:
Avenue du Petit-Chasseur 42, 1950 Sion.
Numéro de publication: HR02-1004648449, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer, à Sion, CHE-225.235.017, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210635).
Autres adresses:
[biffé: c/o Sophie Pitteloud, Rte de Pradelaman 14, 1971 Grimisuat]. c/o Sophie Pitteloud, Rue de Loèche 11, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Pitteloud, Sophie, de Saint-Léonard, à Sion, membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Grimisuat].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.