Renseignements sur FKB Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FKB Management AG
- FKB Management AG avec son siège à Rheineck est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». FKB Management AG est actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 14.07.1969.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 09.11.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-107.801.987.
- À la même adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: DAGE Beteiligungs AG, Ferona AG, GLF Beteiligungen AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.07.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rheineck
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.010.734-4
IDE/TVA
CHE-107.801.987
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme von Management-, Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen jeglicher Art für in- und ausländische Fabrikations- und Dienstleistungsunternehmen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern, Liegenschaften erwerben und veräussern sowie Betriebsstätten und Zweigniederlassungen einrichten. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Seiler Treuhand AG | Zürich | 26.07.2018 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Amivo AG Treuhand + Revision | St. Gallen | 05.05.2017 | 25.07.2018 | |
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG | St. Gallen | 18.03.2008 | 04.05.2017 | |
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft AG | St. Gallen | <2004 | 17.03.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FKB Handels AG
- Alpla AG
- Alpla AG St. Margrethen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FKB Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005600517, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FKB Management AG, in Rheineck, CHE-107.801.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Patricia, von Wynigen, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Schwende)]. [Anpassung betr. Wohnort aufgrund Bezirksfusion].
Numéro de publication: HR02-1005137331, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FKB Management AG, in Rheineck, CHE-107.801.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122666).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Patricia, von Wynigen, in Appenzell (Schwende), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell].
Numéro de publication: HR02-1005122666, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FKB Management AG, in Rheineck, CHE-107.801.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005087213).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Patricia, von Wynigen, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.