Renseignements sur Fincontrust GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fincontrust GmbH
- Fincontrust GmbH à Bischofszell est une Société à responsabilité limitée du domaine «Exploitation des sociétés de participation». Fincontrust GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise Fincontrust GmbH est composée de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 19.01.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.467.773.
- À la même adresse il existe 8 autres entreprises actives. Cela comprend: Ashoona AG, BactoPharma GmbH, Bio-Ray AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.02.1996
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bischofszell
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.011.197-1
IDE/TVA
CHE-108.467.773
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten und Verkaufen von Beteiligungen sowie Erbringung von Finanz- und Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bifa GmbH
Dernières notifications FOSC pour Fincontrust GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005939216, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Fincontrust GmbH, in Bischofszell, CHE-108.467.773, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S.13, Publ. 4723150).
Domizil neu:
Obertor 1, 9220 Bischofszell.
Numéro de publication: 4723150, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Fincontrust GmbH, in Bischofszell, CH-440.4.011.197-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 14, Publ. 4201354). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 4201354, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bifa GmbH, in Bischofszell, CH-440.4.011.197-1, Führung einer Fahrschule für Motorfahrzeuge und Motorräder, Theoriestunden, Praxis, Weiterbildungkurse u.ä, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2006, S. 20, Publ. 3450636).
Statutenänderung:
8.11.2007.
Firma neu:
Fincontrust GmbH.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 14, 9220 Bischofszell.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verkaufen von Beteiligungen sowie Erbringung von Finanz- und Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Rudolf, von Kirchberg SG, in Bischofszell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Gabriel, von Stans, in Niederwil SG (Oberbüren), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.