Renseignements sur Finconor GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Finconor GmbH
- Finconor GmbH avec son siège à Menzingen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». Finconor GmbH est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 17.03.1995.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.05.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Finconor GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.03.1995
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Menzingen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.001.058-5
IDE/TVA
CHE-103.369.577
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungs-, Beratung- und Verwaltungstätigkeiten für andere Unternehmen zu erbringen, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vorzunehmen sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften zu erwerben, verwalten oder finanzieren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour Finconor GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2153183, Registre du commerce Zoug, (170)
Finconor GmbH, in Menzingen, CHE-103.369.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 23, Publ. 4878438).
Statutenänderung:
06.05.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungs-, Beratung- und Verwaltungstätigkeiten für andere Unternehmen zu erbringen, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vorzunehmen sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften zu erwerben, verwalten oder finanzieren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Monika, von Menzingen, in Menzingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Zürcher, Josef, von Menzingen, in Menzingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirovino, Bruno, von Cazis, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4878438, Registre du commerce Zoug, (170)
Finconor GmbH, in Menzingen, CH-170.4.001.058-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 16, Publ. 3370064). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 3370064, Registre du commerce Zoug, (170)
Finconor GmbH, Sitz Menzingen, CH-170.4.001.058-5, Erbringung von Dienstleistungs-, Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten für andere Unternehmen, GmbH (SHAB Nr. 61 vom 28.03.1995, S. 1699).
Domizil Neu:
Weid 42, 6313 Menzingen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.