Renseignements sur Fielmann AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fielmann AG
- Fielmann AG est une Filiale avec siège principal en Suisse basée à Zug. Fielmann AG appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Fielmann AG qui a été fondée le 06.04.1998, se compose de 0 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.10.2013. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Fielmann AG est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-361.443.871.
- Exactement à cette adresse il existe 39 autres entreprises actives. Cela comprend: ACBE Investment AG, Alien Licensing GmbH, Business Consulting Dillier GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.04.1998
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.9.000.584-2
IDE/TVA
CHE-361.443.871
CHE-106.827.671 TVA
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Optische Artikel; Im-, Export, Fabr., Handel usw
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fielmann AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1127321, Registre du commerce Zoug, (170)
Fielmann AG, in Zug, CH-170.9.000.584-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.1998, S. 2484).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-270.3.000.899-9.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Das Datum der Registrierung wird gelöscht] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 21.12.1995].Zweck Hauptsitz neu: [Der Zweck wird gelöscht].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge einer Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löhr, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavin, Stephan R., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Peter, von Wynau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Kummerfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zoug, (170)
Fielmann AG, Sitz Zug.
Domizil:
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Angaben zum Hauptsitz:
Firma: Fielmann AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft. Sitz Basel.
Eintragungsdatum:
21.12.1995.
Zweck:
Import, Export und Fabrikation von sowie Handel mit optischen Artikeln. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Weitere Angaben zur Zweigniederlassung:
Eingetragene Personen: Weber, Urs, Heimat Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löhr, Thomas, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Basel, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavin, Stephan R., Heimat Basel, in Basel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Peter, Heimat Wynau, in Langenthal, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Günter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Kummerfeld (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.