Renseignements sur FIDAG Genève SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FIDAG Genève SA
- FIDAG Genève SA est active dans le secteur «Services fiduciaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Genève.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 29.11.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- FIDAG Genève SA est inscrite dans le canton GE sous l’IDI CHE-374.143.467.
- Il y a 15 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: 0g Holding SA, Biomune SA, BMI Switzerland Sàrl.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sandrine Aurore Bonvin,
Christophe Pitteloud,
Christopher Jean Emile Faget,
Yves Darbellay
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandrine Aurore Bonvin,
Christophe Pitteloud,
Christopher Jean Emile Faget,
Yves Darbellay
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.01.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.393.020-6
IDE/TVA
CHE-374.143.467
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité dans le domaine fiduciaire et notamment acquisition et réalisation de mandats dans les domaines du conseil juridique et fiscal, de la tenue de comptabilités et assistance au bouclement, de la révision, des expertises, des mandats d'administrateurs et de liquidateurs, des fonctions fiduciaires et gestion de sociétés, d'immeubles et de tout autre bien; acquisition d'immeubles à vocation exclusivement commerciale (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 04.02.2020 | 28.11.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FIDAG Genève SA
Numéro de publication: HR02-1005897085, Registre du commerce Genève, (660)
FIDAG Genève SA, à Genève, CHE-374.143.467 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822147). Selon déclaration du 21.11.2023, il est renoncé à un contrôle restreint. APROA AG (CHE-105.896.391) n'est plus organe de révision. Faget Christopher Jean Emile est maintenant originaire de Saubraz.
Numéro de publication: HR01-1004822147, Registre du commerce Genève, (660)
FIDAG Genève SA, à Genève, Rue Cavour 1, 1203 Genève, CHE-374.143.467. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.01.2020.
But:
toute activité dans le domaine fiduciaire et notamment acquisition et réalisation de mandats dans les domaines du conseil juridique et fiscal, de la tenue de comptabilités et assistance au bouclement, de la révision, des expertises, des mandats d'administrateurs et de liquidateurs, des fonctions fiduciaires et gestion de sociétés, d'immeubles et de tout autre bien;
acquisition d'immeubles à vocation exclusivement commerciale (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Bonvin Sandrine Aurore, de Crans-Montana, à Saubraz, présidente, Darbellay Yves, d'Orsières, à Chippis, Faget Christopher Jean Emile, de France, à Saubraz, et Pitteloud Christophe, de et à Vex, tous avec signature collective à deux.
Organe de révision:
APROA AG (CHE-105.896.391), à Visp.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.