Adresse
c/o Bernet + Lehner Treuhand AG
Bankstrasse 7
8750 Glarus
Renseignements sur Ferropol GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ferropol GmbH
- Ferropol GmbH a son siège social à Glarus et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- L’entreprise a été fondée en 24.07.1952 et a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 02.07.2013, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Ferropol GmbH.
- Exactement à cette adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: Attic-Bau AG, Bernet & Lehner Treuhand AG, Bovita-Stiftung.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.1952
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.4.002.385-2
IDE/TVA
CHE-101.860.773
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import von Eisen- und Stahlwaren, Fabrikation und Vertrieb von Eisen- und Metallwaren und technischen Artikeln, sowie Handel mit Sportartikeln. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Firmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ferropol GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 952017, Registre du commerce Glaris, (160)
Ferropol GmbH, in Glarus, CH-160.4.002.385-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 13, Publ. 4259742). Mit Erklärung vom 24.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard-Siem, Hans, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Erich, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 4259742, Registre du commerce Glaris, (160)
Ferropol GmbH, in Glarus, CH-160.4.002.385-2, Import von Eisen- und Stahlwaren, Fabrikation und Vertrieb von Eisen- und Metallwaren und technischen Artikeln, sowie Handel mit Sportartikeln usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.1989, S. 837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Erich, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bosshard, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Glaris, (160)
Ferropol GmbH, in Glarus . Eisen- und Stahlwaren (SHAB Nr.9 vom 14.1.1981, S.132).
Neues Domizil:
c/o Bernet & Lehner Treuhand AG, Bankstrasse 7.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.