Adresse
c/o Scheller & Partner AG
Kammistrasse 5
3800 Interlaken
Renseignements sur Ferolta AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ferolta AG
- Ferolta AG a son siège social à Interlaken et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée le 31.03.2004.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 23.08.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-110.602.709.
- Adventure-Holidays.ch GmbH, Bamaso AG, D. Sapio AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.03.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Interlaken
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.016.504-1
IDE/TVA
CHE-110.602.709
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Scheller & Partner AG | Interlaken | 06.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ferolta AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005275407, Registre du commerce Berne, (36)
Ferolta AG, in Interlaken, CHE-110.602.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2004, S.4, Publ. 2202632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imthurn, Christian, von Opfertshofen SH, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Kurt, von Ottenbach, in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Scheller & Partner AG].
Numéro de publication: 2202632, Registre du commerce Berne, (36)
Ferolta AG, in Interlaken, c/o Scheller & Partner AG, Kammistrasse 5, 3800 Interlaken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2004.
Zweck:
Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Imthurn, Christian, von Opfertshofen SH, in Wohlen bei Bern, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Scheller & Partner AG, in Interlaken, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.