Renseignements sur FERENC MAKO STIFTUNG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FERENC MAKO STIFTUNG
- FERENC MAKO STIFTUNG est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Bern.
- FERENC MAKO STIFTUNG a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.08.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-315.891.232.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Farb- und Modestilberatung Koloristika, Schweizerische Informations- und Fachstelle, StiftungsZentrum.ch GmbH, Swiss4Afrika.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Alex-Julien Jeremy Zurkinden,
Manuel Zenklusen,
Linda Kathleen Zurkinden-Erismann,
Giuseppe Pascali
les plus récents personnes habilitée à signer
Alex-Julien Jeremy Zurkinden,
Manuel Zenklusen,
Linda Kathleen Zurkinden-Erismann,
Giuseppe Pascali
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.2016
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.7.067.168-4
IDE/TVA
CHE-315.891.232
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Stiftung ist, an wenig bemittelte Jugendliche und Studenten aus dem In- und Ausland finanzielle Unterstützung zur Ermöglichung eines Studiums im In- und Ausland zu gewähren. Die Unterstützungsbeiträge sollen als Stipendienbeiträge ausgerichtet werden, mit dem Ziel einer Rückzahlung bei Eintritt des Beitragsempfängers ins Berufsleben. Die ganze oder teilweise Rückzahlung durch die Stipendienempfänger soll ausschliesslich zum Ziel haben, weitere Unterstützungsbeiträge an nachfolgende Generationen möglich zu machen. Die Unterstützungsbeiträge können in beliebiger Form erfolgen, so zum Beispiel durch Zahlung der Ausbildungskosten, Studienmaterial, Lebenshaltungskosten während der Ausbildung etc. Die Stiftung kann auch andere gemeinnützige Organisationen und Projekte mit demselben Zweck unterstützen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORDIS audit AG | Emmen | 25.05.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revera Treuhand AG | Rüegsau | 15.11.2016 | 24.05.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FERENC MAKO FOUNDATION
- Ferenc Mako Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FERENC MAKO STIFTUNG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006112607, Registre du commerce Berne, (36)
FERENC MAKO STIFTUNG, in Bern, CHE-315.891.232, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190147).
Weitere Adressen:
Postfach , 3001 Bern [bisher: Postfach 3082, 3001 Bern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, James, von Gontenschwil, in Virginia Beach (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen, Manuel, von Naters, in Naters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurkinden, Alex-Julien, von Düdingen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005190147, Registre du commerce Berne, (36)
FERENC MAKO STIFTUNG, in Bern, CHE-315.891.232, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revera Treuhand AG (CHE-110.333.627), in Rüegsauschachen (Rüegsau), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmenbrücke (Emmen), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004518492, Registre du commerce Berne, (36)
FERENC MAKO STIFTUNG, in Bern, CHE-315.891.232, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007681).
Domizil neu:
Morellweg 12, 3007 Bern.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.