Renseignements sur Fédération suisse du franches-montagnes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fédération suisse du franches-montagnes
- Fédération suisse du franches-montagnes de Avenches est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- La direction de l’organisation Fédération suisse du franches-montagnes est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 08.12.2023.
- Fédération suisse du franches-montagnes est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-100.932.281.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Ecurie Damien Reboul, Institut Equestre National Avenches, IENA Gestion et Services Sàrl, Institut Equestre National Avenches, IENA Investissements Sàrl.
Direction (4)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Aebi,
Christoph Häfeli,
François Lachat,
Pauline Fabienne Suzanne Queloz
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.1998
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Avenches
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.081.373-6
IDE/TVA
CHE-100.932.281
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le développement, l'encouragement et la promotion de l'élevage ainsi que de l'utilisation des chevaux de la race des Franches-Montagnes.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schweizerischer Freibergerverband
- Fédération Suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes FSFM
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fédération suisse du franches-montagnes
Numéro de publication: HR02-1005905552, Registre du commerce Vaud, (550)
Fédération suisse du franches-montagnes, à Avenches, CHE-100.932.281 (FOSC du 07.01.2022, p. 0/1005376323). Rösti Albert n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée. Aebi Andreas, de Wynigen, à Alchenstorf, est membre président du comité avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005376323, Registre du commerce Vaud, (550)
Fédération suisse du franches-montagnes, à Avenches, CHE-100.932.281 (FOSC du 03.09.2019, p. 0/1004708224). Gschwind Jean-Paul, Dreier Albrecht et Pape Juillard Chantal ne sont plus membres du comité;
leur signature est radiée. Pfammatter Marie n'est plus gérante;
sa signature est radiée. Rösti Albert, de Frutigen, à Uetendorf, président avec signature collective à deux, Haefeli Christoph, de Mümliswil-Ramiswil, à Matzendorf, vice-président avec signature collective à deux, et Lachat François, de Schelten, à Clos du Doubs, vice-président avec signature collective à deux, sont membres du comité.
Nouvelle gérante avec signature collective à deux:
Queloz Pauline, de et à Saint-Brais.
Numéro de publication: HR02-1004708224, Registre du commerce Vaud, (550)
Fédération suisse du franches-montagnes, à Avenches, CHE-100.932.281 (FOSC du 16.11.2017, p. 0/3873905). Klopfenstein Stefan n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à Pfammatter Marie, de Naters, à Saint-Aubin (FR), gérante.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.