Renseignements sur fairtec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de fairtec AG
- fairtec AG avec son siège à Altstätten SG est actif. fairtec AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise fairtec AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 02.01.2003.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 08.12.2016. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI fairtec AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.01.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altstätten
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.052.716-9
IDE/TVA
CHE-109.875.910
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Überwachung und Realisation von Messe- und Metallbauten aller Art sowie Anbieten von Beratungen, Engineering und Expertisen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG | Altstätten | <2004 | 07.12.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour fairtec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3210321, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
fairtec AG, in Altstätten, CHE-109.875.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 15, Publ. 5387896).
Statutenänderung:
29.11.2016.
Zweck neu:
Planung, Überwachung und Realisation von Messe- und Metallbauten aller Art sowie Anbieten von Beratungen, Engineering und Expertisen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. [Nachtrag aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenegger, Remo, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5387896, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
fairtec AG, in Altstätten, CH-320.3.052.716-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 09.01.2003, S. 15, Publ. 804572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Walter, von Oberriet SG und Altstätten, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wüst, Denise, von Oberriet SG und Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 804572, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
fairtec AG, in Altstätten, Bafflesstrasse, 9450 Altstätten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2002.
Zweck:
Planung, Überwachung und Realisierung von Messe- und Metallbauten aller Art, Anbieten von Beratungen, Engineering und Expertisen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, allenfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wüst, Walter, von Oberriet SG und Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.