Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur EXTRAVAGANZA GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.04.2001
Radiation du registre du commerce
20.04.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.029.222-3
IDE/TVA
CHE-102.207.096
Secteur
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Veranstaltung von nationalen und internationalen Anlässen aller Art, sei es im Auftrag von Kunden, sei es auf eigene Rechnung; kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EXTRAVAGANZA GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EXTRAVAGANZA GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6645120, Registre du commerce Berne, (36)
EXTRAVAGANZA GmbH in Liquidation, in Bern, CH-035.4.029.222-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2010, S. 3, Publ. 5840276). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5840276, Registre du commerce Berne, (36)
EXTRAVAGANZA GmbH, in Bern, CH-035.4.029.222-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2004, S. 4, Publ. 2615056).
Firma neu:
EXTRAVAGANZA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2010 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
Schloss Reichenbach 9, 3052 Zollikofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ragaz, Simon, von Tamins, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher:in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Depping, Daniela, von Mauraz, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher:in Schüpfen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Lenz, Robert, von Uesslingen-Buch, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher:in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2615056, Registre du commerce Berne, (36)
EXTRAVAGANZA GmbH, in Bern, CH-035.4.029.222-3, Veranstaltung von Anlässen aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 23.01.2003, S. 3, Publ. 826290).
Statutenänderung:
8.11.2004.
Domizil neu:
Speichergasse 37, 3011 Bern.
Zweck neu:
Veranstaltung von nationalen und internationalen Anlässen aller Art, sei es im Auftrag von Kunden, sei es auf eigene Rechnung;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganarin, Lindo, von Wahlern, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Depping, Daniela, von Mauraz, in Schüpfen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.