Renseignements sur eug INFRA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de eug INFRA AG
- eug INFRA AG a son siège social à Kappel SO et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture d’autres services aux entreprises».
- eug INFRA AG a 5 personnes à la direction.
- Le 17.08.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-111.718.119.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Elefit GmbH, eug Elektra Untergäu Genossenschaft.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Jörg Dietschi,
Roland Claude Fürst,
Peter Eggimann,
Isabelle Wangart
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.06.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kappel (SO)
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.004.212-5
IDE/TVA
CHE-111.718.119
Secteur
Fourniture d’autres services aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausübung des Kontrollwesens der elektrischen Niederspannungsinstallationen, Handel mit und Vertrieb von elektrischer Energie und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete des New Public Managements sowie von anverwandten Dienstleistungen. Kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke und technische Anlagen erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 17.08.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SPIEGEL TREUHAND AG | Kappel (SO) | 14.01.2019 | 16.08.2023 | |
Interrevi AG | Hägendorf | 04.06.2007 | 13.01.2019 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 22.06.2004 | 03.06.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour eug INFRA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818469, Registre du commerce Soleure, (241)
eug INFRA AG, in Kappel (SO), CHE-111.718.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Kappel (SO), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005648514, Registre du commerce Soleure, (241)
eug INFRA AG, in Kappel (SO), CHE-111.718.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Peter, von Boningen und Hasle-Rüegsau (Hasle bei Burgdorf), in Boningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschi, Jörg, von Kestenholz, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005300153, Registre du commerce Soleure, (241)
eug INFRA AG, in Kappel (SO), CHE-111.718.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Dr. Christian, von Zürich, in Hägendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Roland Claude, von Gunzgen, in Gunzgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Rolf, von Worb, in Boningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.