Renseignements sur Eucharistein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eucharistein
- Eucharistein est une Association basée à St-Maurice. Eucharistein appartient au secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif.
- La direction de l’organisation Eucharistein est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 06.11.1998.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 14.08.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation Eucharistein est inscrite sous l’IDI CHE-104.944.840.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Thomas Marie C De Habsbourg Lorraine De Bar,
Véronique Raymonde Grept,
Delphine Lobre,
Cyrille Jacquot,
Dominique Bernard Schenker
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Marie C De Habsbourg Lorraine De Bar,
Véronique Raymonde Grept,
Delphine Lobre,
Cyrille Jacquot,
Dominique Bernard Schenker
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.1998
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Saint-Maurice
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.6.003.172-3
IDE/TVA
CHE-104.944.840
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Favoriser et développer la vie de foi, d'adoration et de prière dans la fidélité à l'enseignement de l'Eglise catholique romaine et au Successeur de Pierre; organiser des missions, notamment paroissiales ou scolaires en communion avec les prêtres et paroisses concernés; réunir, selon les circonstances, des personnes désireuses de vivre une expérience humaine et chrétienne au travers de groupes, de rencontres régulières ou de pèlerinages à dimension spirituelle et humanitaire; accueillir des personnes blessées par la vie; développer, sans but lucratif, des activités agricoles (élevage, cultures,...) et forestières afin de favoriser, chez les personnes accueillies, le contact avec la terre et de permettre une plus large autonomie de la fraternité.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eucharistein
Numéro de publication: HR02-1006106692, Registre du commerce Valais, (621)
Eucharistein, à Saint-Maurice, CHE-104.944.840, association (No. FOSC 68 du 06.04.2022, Publ. 1005444811).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Antille, Alexandre, de Anniviers, à Saint-Maurice, trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Python, Jean, de Grangettes, à St-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Grept, Véronique, de Port-Valais, à Saint-Maurice, caissière, avec signature individuelle;
De Habsbourg Lorraine De Bar, Thomas Marie C, citoyen belge, à Saint-Maurice, membre du comité, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005444811, Registre du commerce Valais, (621)
Eucharistein, à Saint-Maurice, CHE-104.944.840, association (No. FOSC 194 du 06.10.2016, Publ. 3094669).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buttet, Nicolas, de Collombey-Muraz, à St-Maurice, président, avec signature collective à deux;
Frossard, Damien, de Vollèges, à St-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Grept, Véronique, de Port-Valais, à St-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Piller Hoffer, Nadia, de Vaulruz, à Epinassey (Saint-Maurice), membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Antille, Alexandre, de Anniviers, à Saint-Maurice, trésorier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: trésorier, avec signature collective à deux];
Jacquot, Cyrille, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: citoyen français, membre, avec signature collective à deux avec le président];
Lobre, Delphine, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Schenker, Dominique, de Neuchâtel, à Fribourg, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 3094669, Registre du commerce Valais, (621)
Eucharistein, à Saint-Maurice, CHE-104.944.840, association (No. FOSC 172 du 05.09.2012, Publ. 6835732).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carron, Nicolas, de Bagnes, à St-Maurice, trésorier, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Antille, Alexandre, de Anniviers, à Saint-Maurice, trésorier, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.