À propos de ESAS Anstalt
- ESAS Anstalt est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Gamprin-Bendern.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 29.08.2017.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 18.05.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
Direction (1)
Conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Gamprin-Bendern
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine)
Zweck der Anstalt ist Führung eines gastgewerblichen Betriebes und Handel mit Fahrzeugen., Die Anstalt kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Vertretungen übernehmen, Grundstücke erwerben, halten verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Anstalt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, dem Zweck der Anstalt förderlich zu sein.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour ESAS Anstalt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 8626/2023, (1)
ESAS Anstalt, in Gamprin-Bendern, FL-0002.554.886-7, Anstalt.
Statutenänderung:
28.03.2023. Statutenänderung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 28.03.2023. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.04.2023 untersteht die Anstalt keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die prüferische Durchsicht (Review).
Numéro de publication: 7673/2020, (1)
ESAS Anstalt, in Gamprin-Bendern, FL-0002.554.886-7, Anstalt.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Vogt, Erich Dietmar, StA: Österreich, 9493 Mauren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Saleh, Dindar Muhammed-Hassan, StA: Finnland, 7302 Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 8014/2018, (1)
ESAS Anstalt, in Gamprin-Bendern, FL-0002.554.886-7.
Anstalt Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Vogt, Erich Dietmar, StA: Österreich, 9493 Mauren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.