Renseignements sur Erzer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Erzer AG
- Erzer AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Witterswil.
- Erzer AG a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 16.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Erzer AG est inscrite dans le canton SO sous l’IDI CHE-103.559.310.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.05.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Witterswil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-247.3.000.044-5
IDE/TVA
CHE-103.559.310
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Spenglerei/Sanitär sowie Erstellung von Flachdächern. Kann sich Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ONLINE TREUHAND AG | Reinach (BL) | 06.06.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wyss Peter Treuhandbüro | Luzern | 06.06.2005 | 05.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Erzer Leo, Spenglerei, Sanitär und Flachdach
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Erzer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006085687, Registre du commerce Soleure, (241)
Erzer AG, in Witterswil, CHE-103.559.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211209).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Mathieu, von Lüterkofen-Ichertswil, in Steinsoultz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muespach le Haut (FR)].
Numéro de publication: HR02-1005211209, Registre du commerce Soleure, (241)
Erzer AG, in Witterswil, CHE-103.559.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3527019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erzer, Christian, von Seewen, in Witterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erzer, René, von Seewen, in Witterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nussbaumer, Mathieu, von Lüterkofen-Ichertswil, in Muespach le Haut (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüring, Eduard, genannt Edi, von Ettingen, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3527019, Registre du commerce Soleure, (241)
Erzer AG, in Witterswil, CHE-103.559.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6706680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erzer, Leo, von Seewen, in Witterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erzer, Helen, von Seewen, in Witterswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erzer, René, von Seewen, in Witterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.