Renseignements sur Ernst Fink AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ernst Fink AG
- Ernst Fink AG à Biezwil est une Société anonyme du domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois». Ernst Fink AG est actif.
- La direction de l’entreprise Ernst Fink AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 14.05.1975.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 13.07.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-106.921.212.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.05.1975
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biezwil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-244.3.000.062-4
IDE/TVA
CHE-106.921.212
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Sägerei und Zimmerei und Handel mit Holz. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Tschumi + Partner Revisions AG | Zollikofen | 18.04.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Fink AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005794751, Registre du commerce Soleure, (241)
Ernst Fink AG, in Biezwil, CHE-106.921.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faul, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Büetigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004843387, Registre du commerce Soleure, (241)
Ernst Fink AG, in Biezwil, CHE-106.921.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Andreas, von Ursenbach, in Büren an der Aare, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3675959, Registre du commerce Soleure, (241)
Ernst Fink AG, in Biezwil, CHE-106.921.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2803011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Andreas, von Ursenbach, in Büren an der Aare, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Strähl, Jakob, von Matzendorf, in Münchenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.