Renseignements sur ERNE Holding AG Laufenburg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ERNE Holding AG Laufenburg
- ERNE Holding AG Laufenburg de Laufenburg est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 24.06.1965 et a 6 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.03.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-107.124.773.
- Entreprises avec la même adresse: 21 HOLD AG, AGSM AG, Detela AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christoph Alexander Erne,
Daniel Erich Erne,
Erich Viktor Erne,
Rudolf Erne
les plus récents personnes habilitée à signer
Roger Wyss,
Diana Bongo,
Christoph Alexander Erne,
Daniel Erich Erne,
Erich Viktor Erne
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.1965
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Laufenburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.920.201-5
IDE/TVA
CHE-107.124.773
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ERNE AG Bauunternehmung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ERNE Holding AG Laufenburg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005988104, Registre du commerce Argovie, (400)
ERNE Holding AG Laufenburg, in Laufenburg, CHE-107.124.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923699).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Roger, von Breitenbach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005923699, Registre du commerce Argovie, (400)
ERNE Holding AG Laufenburg, in Laufenburg, CHE-107.124.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005900214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmeier, Thomas, von Wettingen, in Döttingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005900214, Registre du commerce Argovie, (400)
ERNE Holding AG Laufenburg, in Laufenburg, CHE-107.124.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bongo, Diana, von Stein (AG), in Eiken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.