Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o TEAG Advisors AG
Fabrikstrasse 27
9472 Grabs
Renseignements sur ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.2002
Radiation du registre du commerce
12.11.2012
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Grabs
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.9.052.389-3
IDE/TVA
CHE-109.963.342
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handelsgeschäfte aller Art, Verwaltung ihres Vermögens, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immobilien, Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Patenten und anderen Schutzrechten sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Erde & Feuer Aktiengesellschaft, Schaan FL, Zweigniederlassung St. Gallen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6926394, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs, in Grabs, CH-320.9.052.389-3, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2007, S. 11, Publ. 3974754).
mit Hauptsitz in:
Mauren (LI). Da der Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung aufgehört hat, wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 3974754, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 12, publizierten TB-Eintrags Nr. 4468 vom 23.05.2007. ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs, bisher in Kirchberg SG, CH-320.9.052.389-3, Handelsgeschäft aller Art usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 12, Publ. 3952550).
mit Hauptsitz in:
Mauren (LI).
Sitz neu:
Grabs.
Numéro de publication: 3952550, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Erde & Feuer Aktiengesellschaft, Schaan (FL), Zweigniederlassung St. Gallen, bisher in St. Gallen, CH-320.9.052.389-3, Handelsgeschäft aller Art usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2002, S. 10, Publ. 708482).
mit Hauptsitz in:
Schaan (FL).
Firma neu:
ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs.
Sitz neu:
Kirchberg SG.
Domizil neu:
c/o TEAG Advisors AG, Fabrikstrasse 27, 9472 Grabs.
Hauptsitz neu:
Mauren (LI) [bisher: Hauptsitz: Schaan (FL)].
Statuten Hauptsitz neu:
05.01.1994;
letztmals geändert am 15.02.2007 [bisher: Statuten Hauptsitz: 05.01.1994].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goop, Dr. Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Marxer, Dr. Peter jun., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Luggen Ambühl, Käthe, von Sigriswil, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Karin, liechtensteinische Staatsangehörige, in Mauren (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eggenberger, Dr. Christian, von Grabs, in Grabs, Mitglied, mit Einzelunterschrift.