Renseignements sur Equites Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Equites Sàrl
- Equites Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Autre services dans l'éducation. Le siège social se trouve à Curtilles.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.07.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-115.035.143.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.08.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Curtilles
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.059.597-7
IDE/TVA
CHE-115.035.143
Secteur
Autre services dans l'éducation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but de fournir des conseils et de la formation à des individus et à des organisations dans les domaines du leadership et de la communication authentiques à l'aide de l'équicoaching, dans ce but, elle développe des méthodes d'équicoaching, forme des coachs, détient et forme des chevaux et gère des infrastructures équestres.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Equites Sàrl
Numéro de publication: 2244347, Registre du commerce Vaud, (550)
Equites Sàrl, à Lavigny, CHE-115.035.143 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 10 juin 2015. Siège transféré à Curtilles.
Nouvelle adresse:
chemin de la Scie 9, 1521 Curtilles.
Numéro de publication: 6756744, Registre du commerce Vaud, (550)
Equites Sàrl, à Lavigny, CH-550-1059597-7, fournir des conseils et de la formation à des individus et à des organisations dans les domaines du leadership et de la communication (FOSC du 30.09.2011, p. 0/6357998). Statuts modifiés le 21 juin 2012. Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 120'000. Schütz Valérie, qui est nommée présidente et Schütz Laurent, qui signent désormais individuellement, sont désormais titulaires de 552 parts de CHF 100 chacun. Les associés Held Aleksandra et Held Daniel ne sont plus gérants;
leur signature est radiée.
Numéro de publication: 6357998, Registre du commerce Vaud, (550)
Equites Sàrl, à Lutry, CH-550-1059597-7, fournir des conseils et de la formation à des individus et à des organisations dans les domaines du leadership et de la communication authentiques à l'aide de l'équicoaching (FOSC du 04.09.2009, p. 18/5231352). Statuts modifiés le 21 septembre 2011. Siège transféré à Lavigny.
Nouvelle adresse:
chemin de Renolly 11, 1175 Lavigny.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.