Renseignements sur EPFL-WISH FOUNDATION
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EPFL-WISH FOUNDATION
- EPFL-WISH FOUNDATION à Lausanne est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». EPFL-WISH FOUNDATION est actif.
- EPFL-WISH FOUNDATION a été fondée le 28.03.2006.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.02.2024.
- L'IDI d'organisation est CHE-112.848.090.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil de fondation
Françoise Marie Bommensatt,
Helene Füger,
Aleksandra Radenovic,
Giulia Tagliabue,
Maartje Bastings
les plus récents personnes habilitée à signer
Helene Füger,
Aleksandra Radenovic,
Anna Fontcuberta Morral,
Luisa Lambertini,
Karen Louise Scrivener
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.03.2006
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Ecublens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.046.727-8
IDE/TVA
CHE-112.848.090
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Favoriser la formation, la recherche et la promotion des femmes de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BFF & Associés SA | Lausanne | 05.11.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 03.04.2006 | 04.11.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EPFL-WISH FOUNDATION
Numéro de publication: HR02-1005964991, Registre du commerce Vaud, (550)
EPFL-WISH FOUNDATION, à Ecublens (VD), CHE-112.848.090 (FOSC du 31.03.2023, p. 0/1005714744). Bommensatt Françoise, de et à Tannay, est nommée membre du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1005714744, Registre du commerce Vaud, (550)
EPFL-WISH FOUNDATION, à Ecublens (VD), CHE-112.848.090 (FOSC du 19.05.2021, p. 0/1005186478).
Nouvelle adresse:
Station 19, SV 2815 - CMSO, 1015 Lausanne. Vandevyver Caroline Denise Berenice, dont la signature est radiée, Moret Isabelle Marie et van der Goot Grunberg Gisou, inscrites sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Radenovic Aleksandra, qui n'est plus vice-présidente, est nommée présidente et engage désormais la fondation par sa signature collective à deux. Lambertini Luisa, qui n'est plus présidente, est nommée vice-présidente. Füger Helene, de Mörschwil, à Lausanne, est membre trésorière du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005186478, Registre du commerce Vaud, (550)
EPFL-WISH FOUNDATION, à Ecublens (VD), CHE-112.848.090 (FOSC du 05.11.2020, p. 0/1005016195). Hess Bellwald Kathryn, dont la signature est radiée, Kuyper LeBlond Caroline et Lamunière Anne-Jeanne, inscrites sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Lambertini Luisa, qui n'est plus vice-présidente, est nommée présidente. Fontcuberta Morral Anna n'est plus présidente.
Nouveaux membres du conseil de fondation sans signature:
Bastings Maartje, des Pays-Bas, à Rivaz, Radenovic Aleksandra, de Saint-Sulpice (VD), à Ecublens (VD), vice-présidente, Tagliabue Giulia, d'Italie, à Lutry, et van der Goot Grunberg Gisou, de Bellevue, à Trélex.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.