Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur EOC Schweiz AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.1989
Radiation du registre du commerce
22.06.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cham
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.010.439-9
IDE/TVA
CHE-106.007.892
Secteur
Fabrication des produits chimiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von Halb- und Fertigfabrikaten sowie Komponenten im Bereich der Teppichbeschichtung und Klebemittel, Lack- und Farbprodukten sowie ähnlichen Produkten in der Schweiz, ferner Vergabe oder Verwertung von Lizenzen und Patenten auf diesem Gebiete und Uebernahme von Vertretungen für solche Produkte; kann Produktionsstätten eröffnen, Beteiligungen an andern Unternehmungen finanzieren, erwerben oder verwalten sowie Grundstücke für den eigenen Gebrauch erwerben
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intex Wirtschaftsprüfung und Management AG | Baar | <2004 | 25.07.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EOC Schweiz Ltd
- EOC Schweiz SA
- MT Coatings AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EOC Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4308279, Registre du commerce Zoug, (170)
EOC Schweiz AG, in Cham, CHE-106.007.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6785804). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die EOC Einkauf AG, in Cham (CHE-107.956.549), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6785804, Registre du commerce Zoug, (170)
EOC Schweiz AG, in Cham, CH-170.3.010.439-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 21, Publ. 5245074).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Mit Erklärung vom 04.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intex Wirtschaftsprüfung und Management AG, in Baar, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5245074, Registre du commerce Zoug, (170)
EOC Schweiz AG, in Cham, CH-170.3.010.439-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2008, S. 17, Publ. 4414442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwerzmann, Dr. Josef, von Risch und Zug, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zug];
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Buonas];
Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg See, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher:in Buonas].