Adresse
c/o Régie Turrian SA
chalet le Papou
1884 Villars-sur-Ollon
Renseignements sur Entretien Plus Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Entretien Plus Sàrl
- Entretien Plus Sàrl a son siège social à Villars-sur-Ollon et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Nettoyage de bâtiments».
- La direction de l’entreprise Entretien Plus Sàrl est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 26.08.2019.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.760.858.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.01.2001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ollon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.022.085-0
IDE/TVA
CHE-101.760.858
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Travaux dans le domaine de la conciergerie et de l'entretien.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Entretien Plus Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004702717, Registre du commerce Vaud, (550)
Entretien Plus Sàrl, à Ollon, CHE-101.760.858 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Turrian Jean-Charles n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Crausaz Danièle est élue présidente des gérants et continue à signer collectivement à deux.
Numéro de publication: 1107873, Registre du commerce Vaud, (550)
Entretien Plus Sàrl, à Ollon, CH-550-1022085-0 (FOSC du 27.05.2010, p. 20/5649122). Statuts modifiés le 19 septembre 2013. Le capital-social de CHF 20'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 10'000. Porras Valérian, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, et Turrian Jean-Charles, qui n'est plus associé, cèdent chacun leur part de CHF 2'000 à Holding Alpha-Tandal S.A., désormais titulaire d'une part de CHF 16'000 et 2 parts de CHF 2'000. Signature collective à deux est conférée à Crausaz Danièle, d'Ormont-Dessous, à Château-d'Oex, et Turian Patrick, de Château-d'Oex, à Ollon, gérants.
Numéro de publication: 5649122, Registre du commerce Vaud, (550)
Entretien Plus Sàrl, à Ollon, CH-550-1022085-0, travaux dans le domaine de la conciergerie et de l'entretien (FOSC du 16.02.2009, p. 23/4881452). L'associé-gérant Turrian Jean-Charles est élu président des gérants et continue à signer collectivement à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.