Renseignements sur energy protect GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de energy protect GmbH
- energy protect GmbH a son siège social à Alpnach Dorf, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée le 18.02.1997.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.11.2013, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI energy protect GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.02.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Alpnach
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.019.696-6
IDE/TVA
CHE-108.554.811
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Umwelttechnik, Einkauf, Produktion und Verkauf sowie Handel mit technischen Produkten, Ausführungen von Dienstleistungen im technischen Bereich, Entwicklung und Produktion von Apparaten und Geräten sowie deren Verkauf, Verwertung von Lizenzen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Reltec GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour energy protect GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1187605, Registre du commerce Obwald, (140)
energy protect GmbH, in Alpnach, CHE-108.554.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäch, Adrian, von Sursee, in Strengelbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Christoph, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 7048724, Registre du commerce Lucerne, (100)
Reltec GmbH, in Neuenkirch, CH-100.4.019.696-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 9, Publ. 5803930). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach unter der Firma energy protect GmbH im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 7048748, Registre du commerce Obwald, (140)
Reltec GmbH, bisher in Neuenkirch, CH-100.4.019.696-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 9, Publ. 5803930).
Gründungsstatuten:
07.02.1997.
Statutenänderung:
18.01.2013.
Firma neu:
energy protect GmbH.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Schoriederstrasse 9a, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Umwelttechnik, Einkauf, Produktion und Verkauf sowie Handel mit technischen Produkten, Ausführungen von Dienstleistungen im technischen Bereich, Entwicklung und Produktion von Apparaten und Geräten sowie deren Verkauf, Verwertung von Lizenzen. Nebenzwecke gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Yvonne, von Emmen und Luzern, in Neuenkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Sidler, Bruno, von Emmen, in Neuenkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäch, Adrian, von Sursee, in Strengelbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bächler, Christoph, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.