Renseignements sur ENERCONS GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ENERCONS GmbH
- ENERCONS GmbH avec son siège à Luzern est actif. ENERCONS GmbH est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée en 17.06.2011 et a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 19.07.2018.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce LU est le suivant: CHE-495.649.313.
- À la même adresse comme ENERCONS GmbH il sont inscrits 86 autres entreprises actives Cela comprend: A'Casa Gebäudemanagement GmbH, Adler Allfinanz GmbH, aequo broker ag.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.06.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.793.056-5
IDE/TVA
CHE-495.649.313
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Planungsbüros für Industrie- und Haustechnik; Handel mit Waren aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Wertschriften.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Josef Roth GmbH
Dernières notifications FOSC pour ENERCONS GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4368873, Registre du commerce Lucerne, (100)
Josef Roth GmbH, in Malters, CHE-495.649.313, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938809).
Statutenänderung:
06.06.2018.
Firma neu:
ENERCONS GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Littauerboden 1, 6014 Luzern.
Zweck neu:
Führung eines Planungsbüros für Industrie- und Haustechnik;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Wertschriften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung, welche per Briefpost, per Fax oder per E-Mail erfolgen können. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lappert, Werner, von Langenthal, in Schwarzenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Daniel Bruno, von Brienz (BE), in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2938809, Registre du commerce Lucerne, (100)
Josef Roth GmbH, in Malters, CHE-495.649.313, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Josef, von Malters, in Malters, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Roth-Kempf, Rosa Marie genannt Romy, von Isenthal, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lappert, Werner, von Langenthal, in Schwarzenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2254301, Registre du commerce Lucerne, (100)
Josef Roth GmbH, in Malters, CHE-495.649.313, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, Publ. 1341675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Josef, von Malters, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lappert, Werner, von Langenthal, in Schwarzenberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.