Renseignements sur Emile Egger & Cie S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Emile Egger & Cie S.A.
- Emile Egger & Cie S.A. est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication d’autres machines et parties desquelles. Le siège social se trouve à Cressier NE.
- La direction se compose de 8 personnes. L'entreprise a été fondée le 14.01.1938.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 20.02.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.524.594.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Egger Appro SA, Egger Immo SA, EGGER Pumps Technology SA.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Gérard François Biétry,
Alain Daniel Grimm,
Dominique François Glauser,
Béatrice Odette Egger
les plus récents personnes habilitée à signer
Gérard François Biétry,
Alain Daniel Grimm,
Christophe Philippe Habegger,
Dominique François Glauser,
Carine Fasel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.01.1938
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cressier (NE)
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.008.375-7
IDE/TVA
CHE-101.524.594
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication, achat et vente de pompes centrifuges et autres produits mécaniques et l'exploitation de brevets industriels.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Neuchâtel | 05.01.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
reviXpert SA | Milvignes | 06.12.2017 | 04.01.2024 | |
Hagmann Treuhand AG | Bern | 12.09.2006 | 05.12.2017 | |
KPMG AG | Bern | <2004 | 11.09.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Emile Egger & Co AG
- Emile Egger & Cie SA
- Egger Emile & Cie SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Emile Egger & Cie S.A.
Numéro de publication: HR02-1005966373, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Emile Egger & Cie S.A. , à Cressier (NE), CHE-101.524.594 (FOSC du 26.06.2023, p. 0/1005778345). Antongiovanni Christian, jusqu'ici président, et Jenzer Roland ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Biétry Gérard François, membre du conseil d'administration, nommé président, continue de signer collectivement à deux. Grimm Alain, de Dachsen, à Le Landeron, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005926688, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Emile Egger & Cie S.A. , à Cressier (NE), CHE-101.524.594 (FOSC du 26.06.2023, p. 0/1005778345). "reviXpert SA" (CHE-291.004.228) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"MAZARS SA" (CHE-463.790.686), succursale à Neuchâtel.
Numéro de publication: HR02-1005778345, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Emile Egger & Cie S.A. , à Cressier (NE), CHE-101.524.594 (FOSC du 19.10.2022, p. 0/1005586916). Antongiovanni Christian, jusqu'ici délégué, reste membre et président du conseil d'administration et continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Habegger Christophe Philippe, de Trub, à Reconvilier, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.