Adresse
c/o Irene Schweizer-Brodbeck
Mühlegasse 20
4410 Liestal
Renseignements sur Emil Gysin-Ernst Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Emil Gysin-Ernst Stiftung
- Emil Gysin-Ernst Stiftung de Liestal est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- Emil Gysin-Ernst Stiftung a été fondée le 09.05.1959.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 28.10.2019.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Emil Gysin-Ernst Stiftung.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: CNPL Holding GmbH, SCHWEIZER AG Getränke-Handel.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christine Bolcato-Werder,
Philippe Studer,
Irene Schweizer-Brodbeck,
Christoph Eduard Tschan,
Andreas Martin Stooss
les plus récents personnes habilitée à signer
Christine Bolcato-Werder,
Philippe Studer,
Irene Schweizer-Brodbeck,
Christoph Eduard Tschan,
Andreas Martin Stooss
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.05.1959
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.914.050-4
IDE/TVA
CHE-102.051.931
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung alter, bedürftiger und unbescholtener in Liestal ansässiger Schweizer - mit besonderer Berücksichtigung alleinstehender Männer und Frauen - und zwar in erster Linie Liestaler Bürger, in zweiter Linie Baselbieter und in dritter Linie andere Schweizer.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 28.12.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gysin-Ernst Emil Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Emil Gysin-Ernst Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004746259, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CHE-102.051.931, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, S.0, Publ. 2006283).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild-Degen, Heidi, von Liestal und Brienzwiler, in Bubendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolcato-Werder, Christine, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)].
Numéro de publication: 2006283, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CHE-102.051.931, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6616202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger-Roth, Hans, von Liestal und Mühlehorn, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Philippe, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild-Degen, Heidi, von Liestal und Brienzwiler, in Bubendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal].
Numéro de publication: 6616202, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CH-280.7.914.050-4, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 6, Publ. 6042394).
Domizil neu:
c/o Irene Schweizer-Brodbeck, Mühlegasse 20, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holinger, Peter, von Liestal, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer-Brodbeck, Irene, von Liestal, in Liestal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schweizer, Irene, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schild-Degen, Heidi, von Liestal und Brienzwiler, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stooss, Pfr. Andreas Martin, von Basel und Neuenegg, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stooss, Pfr. Andreas, von Basel, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschan, Christoph Eduard, von Liestal und Känerkinden, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.