Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Uri Krausz
Aeschstrasse 12
8834 Schindellegi
Renseignements sur Emerald AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.08.2010
Radiation du registre du commerce
01.07.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Feusisberg
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.034.792-5
IDE/TVA
CHE-115.876.846
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Vermittlungsunternehmens in den Bereichen Immobilien, Finanzen und der Vermögensverwaltung. Ferner ist die Gesellschaft befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen und Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften, im In- und Ausland zu erwerben und zu veräussern usw. Schliesslich kann die Gesellschaft im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Peter Weyermann & Cie Treuhandgesellschaft | Zürich | 06.08.2010 | 29.09.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Emerald AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006071280, Registre du commerce Schwyz, (130)
Emerald AG, in Feusisberg, CHE-115.876.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965595). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Smaragd AG, in Feusisberg (CHE-114.436.516), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005965747, Registre du commerce Zoug, (170)
Emerald AG, in Zug, CHE-115.876.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493317). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005965595, Registre du commerce Schwyz, (130)
Emerald AG, bisher in Zug, CHE-115.876.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493317).
Statutenänderung:
03.01.2024.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
c/o Uri Krausz, Aeschstrasse 12, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Vermittlungsunternehmens in den Bereichen Immobilien, Finanzen und der Vermögensverwaltung. Ferner ist die Gesellschaft befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen und Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften, im In- und Ausland zu erwerben und zu veräussern usw. Schliesslich kann die Gesellschaft im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cheshin, Abraham, von Stallikon, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krausz, André Uri, von Kallern, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pifko, Ronny, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].