Renseignements sur Elvite GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elvite GmbH
- Elvite GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication des produits médicaux. Le siège social se trouve à Zofingen.
- Elvite GmbH a été fondée le 12.01.2007.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.08.2017. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-113.370.493.
- ENA, Ena Kamberi, Ernährungsberatung A. Rölli ont la même adresse comme Elvite GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.01.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zofingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.028.318-6
IDE/TVA
CHE-113.370.493
Secteur
Fabrication des produits médicaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung, Vertrieb, Montage und Service von Pflegehilfsgeräten und medizinischen Geräten sowie Durchführung damit zusammenhängender Beratungen; kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Elvite Ltd liab. Co
- Elvite Sàrl
- Ecofors GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elvite GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3687925, Registre du commerce Argovie, (400)
Elvite GmbH, in Zofingen, CHE-113.370.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, Publ. 5418542).
Domizil neu:
Bärengasse 21, 4800 Zofingen. Der Verbleib der 60 Stammanteile zu CHF 100.00 des verstorbenen Tochev Ventzislav ist noch nicht geregelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kliche, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tochev, Ventzislav, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Rudolf, von Vechigen, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Starrkirch-Wil, mit 112 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wegmüller, Eveline, von Vechigen, in Erlinsbach (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Starrkirch-Wil].
Numéro de publication: 5418542, Registre du commerce Argovie, (400)
Ecofors GmbH, in Zofingen, CH-400.4.028.318-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2007, S. 1, Publ. 3731460).
Statutenänderung:
16.11.2009, 01.12.2009.
Firma neu:
Elvite GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Elvite Sàrl) (Elvite Ltd liab. Co).
Domizil neu:
Strengelbacherstrasse 2a, 4800 Zofingen.
Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb, Montage und Service von Pflegehilfsgeräten und medizinischen Geräten sowie Durchführung damit zusammenhängender Beratungen;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Rudolf, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 112 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Wegmüller, Eveline, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Tochev, Ventzislav, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kliche, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3731460, Registre du commerce Argovie, (400)
Ecofors GmbH (Ecofors Sàrl) (Ecofors Ltd liab. Co), in Zofingen, CH-400.4.028.318-6, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratung, Herstellung, Vertrieb und Montage von Produkten zur Reduktion der Energiekosten und Sicherstellung der Versorgungssicherheit;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung EDV-Geräte und Mobiliar gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.11.2006, zum Preis von CHF 7'000.--, wovon CHF 7'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wegmüller, Rudolf, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Wegmüller, Eveline, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.